江素貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江素貞的職稱是監察人, 持有股份數是2000, 公司名稱是家典股份有限公司, 統一編號是84218713.
根據名稱 家典 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家典 ...) | 開放時間: 週二至週日,08:30-17:30,週一及國定假日休館 | | 電話: 886-4-22293875#17 | 地址: 臺中市404北區精武路291之3號4樓 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)22293875 | 門票/收費: | 地址: 精武路291之3號4樓 | 北區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| (中華民國)60位臺中典藏作家 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)60位臺中典藏作家 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 名稱: 陳志昇 | 開放時間: 周一至周五 09:00至12:00 14:00至17:00 | 電話: 04-7782877 | 地址: 彰化縣鹿港鎮德興街 23 號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺中市政府 | 指定登錄理由: 1.竹圍聚落是臺灣早期聚落之特色,隨著時代之遷移逐漸消失,「瑞成堂」宅第具有傳統聚落特色之稀有性。
2.創建人黃清江曾任南屯庄庄長,對南屯庄之建樹頗多,其宅第可作為地方發展之見證。
3.建物型制完... @ 文資局古蹟 |
| 敍述者: 李瓊芳 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 盧志聰是賢聚村人,家裡是閩南式二落大厝,早年曾祖父吸食鴉片,將土地典當,後來祖父受到提點,知道那塊地是風水寶地,又想辦法購買回來。當時鄰居生活都比較困苦,許多人會拿地契到盧志聰家典當,以換取現金。現今... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東典光電科技股份有限公司 | 統一編號: 70507419 @ 董監事資料集 |
開放時間: 週二至週日,08:30-17:30,週一及國定假日休館 | | 電話: 886-4-22293875#17 | 地址: 臺中市404北區精武路291之3號4樓 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)22293875 | 門票/收費: | 地址: 精武路291之3號4樓 | 北區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
(中華民國)60位臺中典藏作家 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)60位臺中典藏作家 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 陳志昇 | 開放時間: 周一至周五 09:00至12:00 14:00至17:00 | 電話: 04-7782877 | 地址: 彰化縣鹿港鎮德興街 23 號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺中市政府 | 指定登錄理由: 1.竹圍聚落是臺灣早期聚落之特色,隨著時代之遷移逐漸消失,「瑞成堂」宅第具有傳統聚落特色之稀有性。
2.創建人黃清江曾任南屯庄庄長,對南屯庄之建樹頗多,其宅第可作為地方發展之見證。
3.建物型制完... @ 文資局古蹟 |
敍述者: 李瓊芳 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 盧志聰是賢聚村人,家裡是閩南式二落大厝,早年曾祖父吸食鴉片,將土地典當,後來祖父受到提點,知道那塊地是風水寶地,又想辦法購買回來。當時鄰居生活都比較困苦,許多人會拿地契到盧志聰家典當,以換取現金。現今... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東典光電科技股份有限公司 | 統一編號: 70507419 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 家典 ... ]
根據姓名 江素貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江素貞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 衡藝企業股份有限公司 | 統一編號: 05417006 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 億采藝術陶瓷股份有限公司 | 統一編號: 23081996 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 762 | 所代表法人: | 瑋豪企業股份有限公司 | 統一編號: 23778517 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 樺銅金屬股份有限公司 | 統一編號: 84196099 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 凡仕成企業有限公司 | 統一編號: 84976996 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宥福資產管理有限公司 | 統一編號: 90066447 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 宥盛善開發有限公司 | 統一編號: 90831012 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 天原大理石有限公司 | 統一編號: 94038704 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 衡藝企業股份有限公司 | 統一編號: 05417006 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 億采藝術陶瓷股份有限公司 | 統一編號: 23081996 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 762 | 所代表法人: | 瑋豪企業股份有限公司 | 統一編號: 23778517 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 樺銅金屬股份有限公司 | 統一編號: 84196099 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 凡仕成企業有限公司 | 統一編號: 84976996 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宥福資產管理有限公司 | 統一編號: 90066447 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 宥盛善開發有限公司 | 統一編號: 90831012 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 天原大理石有限公司 | 統一編號: 94038704 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 江素貞 ... ]
名稱 家典 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 家典)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
森之家典藏彩繪傢飾 臺中市龍井區新庄里新興路226巷43號 | 曾韻芝 | 47576477 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060876888) |
家典企業有限公司 高雄市前鎮區翠村街47號13樓 | 陳渝瑩 | 27212359 | 核准設立 |
家典電器有限公司 臺北市文山區福興路45號4樓 | 謝榮忠 | 53538846 | 核准設立 |
皇家典藏有限公司 新北市鶯歌區尖山路258巷28號(1樓) | 林賢致 | 52595447 | 核准設立 |
家典企業社 臺南市南區大忠里中華南路1段53巷32號1樓 | 吳淑真 | 81425077 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110036492) |
家典國際有限公司 臺北市萬華區西園路1段136巷1號7樓 | | 53753534 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-27) |
森之家典藏傢飾股份有限公司 臺中市北區淡溝里民權路四五二︱二號 | | 16515546 | 解散 (088年03月04日 經88中字 第088133401號) |
家典古味牛奶魚餐館 高雄市新興區七賢1路256號1、2樓 | 陳姿吟 | 21323408 | 核准設立 - 獨資 |
森之家典藏彩繪傢飾 登記地址: 臺中市龍井區新庄里新興路226巷43號 | 負責人: 曾韻芝 | 統編: 47576477 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060876888) |
家典企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區翠村街47號13樓 | 負責人: 陳渝瑩 | 統編: 27212359 | 核准設立 |
家典電器有限公司 登記地址: 臺北市文山區福興路45號4樓 | 負責人: 謝榮忠 | 統編: 53538846 | 核准設立 |
皇家典藏有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區尖山路258巷28號(1樓) | 負責人: 林賢致 | 統編: 52595447 | 核准設立 |
家典企業社 登記地址: 臺南市南區大忠里中華南路1段53巷32號1樓 | 負責人: 吳淑真 | 統編: 81425077 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110036492) |
家典國際有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路1段136巷1號7樓 | 統編: 53753534 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-27) |
森之家典藏傢飾股份有限公司 登記地址: 臺中市北區淡溝里民權路四五二︱二號 | 統編: 16515546 | 解散 (088年03月04日 經88中字 第088133401號) |
家典古味牛奶魚餐館 登記地址: 高雄市新興區七賢1路256號1、2樓 | 負責人: 陳姿吟 | 統編: 21323408 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 家典 ... ]
姓名 江素貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江素貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大龍五金店 臺南市歸仁區崙頂里崙子頂104之4號 | 江素貞 | 06598342 | 歇業 - 獨資 |
采福咖啡餐坊 臺南市六甲區水林里林森街56號1樓 | 江素貞 | 10841312 | 核准設立 - 獨資 |
怡展企業社 臺中市豐原區社皮里成功路354巷15號1樓 | 江素貞 | 17061228 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大家電電器商行 彰化縣員林鎮萬年里員農街一二七巷十二號 | 江素貞 | 18194561 | 歇業 - 獨資 |
田園餐飲 臺南市六甲區水林里中山路354號1樓 | 江素貞 | 21660479 | 歇業 - 獨資 |
永將房屋仲介有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段243號7樓 | 江素貞 | 23132313 | 核准設立 |
宥勝開發有限公司 臺中市大里區新里里愛心三街20號1樓 | 江素貞 | 24600530 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-15) |
景舍休閒山莊 苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份8之17號 | 江素貞 | 25205162 | 核准設立 - 獨資 |
大龍五金店 登記地址: 臺南市歸仁區崙頂里崙子頂104之4號 | 負責人: 江素貞 | 統編: 06598342 | 歇業 - 獨資 |
采福咖啡餐坊 登記地址: 臺南市六甲區水林里林森街56號1樓 | 負責人: 江素貞 | 統編: 10841312 | 核准設立 - 獨資 |
怡展企業社 登記地址: 臺中市豐原區社皮里成功路354巷15號1樓 | 負責人: 江素貞 | 統編: 17061228 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大家電電器商行 登記地址: 彰化縣員林鎮萬年里員農街一二七巷十二號 | 負責人: 江素貞 | 統編: 18194561 | 歇業 - 獨資 |
田園餐飲 登記地址: 臺南市六甲區水林里中山路354號1樓 | 負責人: 江素貞 | 統編: 21660479 | 歇業 - 獨資 |
永將房屋仲介有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段243號7樓 | 負責人: 江素貞 | 統編: 23132313 | 核准設立 |
宥勝開發有限公司 登記地址: 臺中市大里區新里里愛心三街20號1樓 | 負責人: 江素貞 | 統編: 24600530 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-15) |
景舍休閒山莊 登記地址: 苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份8之17號 | 負責人: 江素貞 | 統編: 25205162 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 江素貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|