蘇柏榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇柏榮的職稱是監察人, 持有股份數是850000, 公司名稱是蓉俊實業股份有限公司, 統一編號是84806326.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 蓉俊實業股份有限公司 | 統一編號: 84806326 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 蓉俊實業股份有限公司 | 統一編號: 84806326 |
[ 搜尋所有相關: 蘇柏榮 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84806326 | 電話號碼: 04-24258798 | 臺中市西屯區福林里福科路521號13樓之2 |
統一編號: 84806326 | 電話號碼: 04-24258798 | 臺中市西屯區福林里福科路521號13樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 蘇柏榮 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「全部藥品許可證資料集」中搜尋所有相關於 蘇柏榮 ...) | 英文品名: MIA SASHA STABILIZER LOTION "A-B" CREAM | 許可證字號: 衛署藥輸字第023018號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2013/12/23 | 註銷理由: 自行鍵入 | 有效日期: 2010/10/11 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 濕疹或皮膚炎 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: HYDROCORTISONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
| 英文品名: IA SASHA MIXER CREAM "B" | 許可證字號: 衛署藥輸字第022942號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2011/08/24 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 有效日期: 2010/07/14 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 黑斑、雀斑或其他黑色素沉著。 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: HYDROQUINONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
| 英文品名: IA SASHA COLOR TONE "B" | 許可證字號: 衛署藥輸字第022933號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2011/08/24 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 有效日期: 2010/07/03 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 黑斑、雀斑或其他色素沉著。 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HYDROQUINONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
| 英文品名: MIA SASHA SUN PROTECTOR "B" CREAM (HYDROQUINONE 5%) | 許可證字號: 衛署藥輸字第022994號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2006/06/13 | 註銷理由: 申復經核不准 | 有效日期: 2005/09/14 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 減輕黑斑、雀斑或其它色素沉著 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HYDROQUINONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
英文品名: MIA SASHA STABILIZER LOTION "A-B" CREAM | 許可證字號: 衛署藥輸字第023018號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2013/12/23 | 註銷理由: 自行鍵入 | 有效日期: 2010/10/11 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 濕疹或皮膚炎 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: HYDROCORTISONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
英文品名: IA SASHA MIXER CREAM "B" | 許可證字號: 衛署藥輸字第022942號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2011/08/24 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 有效日期: 2010/07/14 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 黑斑、雀斑或其他黑色素沉著。 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: HYDROQUINONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
英文品名: IA SASHA COLOR TONE "B" | 許可證字號: 衛署藥輸字第022933號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2011/08/24 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 有效日期: 2010/07/03 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 黑斑、雀斑或其他色素沉著。 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HYDROQUINONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
英文品名: MIA SASHA SUN PROTECTOR "B" CREAM (HYDROQUINONE 5%) | 許可證字號: 衛署藥輸字第022994號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2006/06/13 | 註銷理由: 申復經核不准 | 有效日期: 2005/09/14 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 減輕黑斑、雀斑或其它色素沉著 | 劑型: 乳膏劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HYDROQUINONE | 製造商名稱: COBE CHEMICAL CO., INC. |
[ 搜尋所有相關: 蘇柏榮 @ 全部藥品許可證資料集 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「特定用途化粧品許可證資料集」中搜尋所有相關於 蘇柏榮 ...) | 英文品名: Berlanti AHA Exfo - Creaam 2 oz. Bottle | 用途: 軟化角質,面皰預防。 | 劑型: | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 其他面霜乳液 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓉俊實業股份有限公司 | 有效日期: 2013/12/11 |
| 英文品名: Berlanti Sun Protector SPF20 | 用途: 防曬、隔離紫外線、預防皮膚曬傷及曬黑、潤澤保濕肌膚。 | 劑型: 霜劑 | 包裝: 瓶裝 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓉俊實業股份有限公司 | 有效日期: 2014/02/13 |
| 英文品名: Mia Sasha Cosmetics Sun Protector "A-C" | 用途: 防曬。 | 劑型: 乳劑 | 包裝: 瓶裝 | 化粧品類別: 防晒乳液 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓉俊實業股份有限公司 | 有效日期: 2015/01/29 |
英文品名: Berlanti AHA Exfo - Creaam 2 oz. Bottle | 用途: 軟化角質,面皰預防。 | 劑型: | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 其他面霜乳液 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓉俊實業股份有限公司 | 有效日期: 2013/12/11 |
英文品名: Berlanti Sun Protector SPF20 | 用途: 防曬、隔離紫外線、預防皮膚曬傷及曬黑、潤澤保濕肌膚。 | 劑型: 霜劑 | 包裝: 瓶裝 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓉俊實業股份有限公司 | 有效日期: 2014/02/13 |
英文品名: Mia Sasha Cosmetics Sun Protector "A-C" | 用途: 防曬。 | 劑型: 乳劑 | 包裝: 瓶裝 | 化粧品類別: 防晒乳液 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 蓉俊實業股份有限公司 | 有效日期: 2015/01/29 |
[ 搜尋所有相關: 蘇柏榮 @ 特定用途化粧品許可證資料集 ]
根據名稱 蓉俊實業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蓉俊實業 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市西屯區四川路87巷16號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 廠名: Cobe Chemical Co., Inc. | 發文字號: 部授食字第1041101150號 | 註銷日期: 104.2.26 | 代理商: 蓉俊實業股份有限公司 | 原因: 逾期未辦理工廠定期檢查 @ 國外工廠GMP核備事項註銷 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市西屯區四川路87巷16號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
廠名: Cobe Chemical Co., Inc. | 發文字號: 部授食字第1041101150號 | 註銷日期: 104.2.26 | 代理商: 蓉俊實業股份有限公司 | 原因: 逾期未辦理工廠定期檢查 @ 國外工廠GMP核備事項註銷 |
[ 搜尋所有 蓉俊實業 ... ]
根據姓名 蘇柏榮 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇柏榮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 立媄國際股份有限公司 | 統一編號: 27662426 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 儷將企業有限公司 | 統一編號: 86659670 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 立媄國際股份有限公司 | 統一編號: 27662426 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 儷將企業有限公司 | 統一編號: 86659670 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇柏榮 ... ]
蓉俊實業股份有限公司 | 地址: 台中市西屯區文心路三段238號8樓 | 電話: 04-2316-5898 |
名稱 蓉俊實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蓉俊實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓉俊實業股份有限公司 臺中市西屯區福林里福科路521號13樓之2 | 蘇水文 | 84806326 | 核准設立 |
蓉俊實業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福林里福科路521號13樓之2 | 負責人: 蘇水文 | 統編: 84806326 | 核准設立 |
姓名 蘇柏榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇柏榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏榮企業社 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 蘇柏榮 | 36827814 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263337) |
柏航企業有限公司 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 蘇柏榮 | 54554294 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-25) |
群眾室內設計所 嘉義市東區崇文里安和街99號1樓 | 蘇柏榮 | 06246184 | 歇業 - 獨資 |
源鉅企業社 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 蘇柏榮 | 09140896 | 歇業 - 獨資 |
源鉅企業社 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 蘇柏榮 | 10141303 | 歇業 - 獨資 |
翔恩鋼鋁工程行 基隆市七堵區泰安路21號2樓 | 蘇柏榮 | 42157572 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080001454) |
儷將企業有限公司 嘉義市保福里世賢路一段677號7樓之1 | 蘇柏榮 | 86659670 | 核准設立 |
悅美商行 臺中市太平區新高里育才路438號12樓之7 | 蘇柏榮 | 87242080 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108601173) |
柏榮企業社 登記地址: 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 36827814 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263337) |
柏航企業有限公司 登記地址: 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 54554294 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-25) |
群眾室內設計所 登記地址: 嘉義市東區崇文里安和街99號1樓 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 06246184 | 歇業 - 獨資 |
源鉅企業社 登記地址: 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 09140896 | 歇業 - 獨資 |
源鉅企業社 登記地址: 臺南市將軍區西華里西華62之47號1樓 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 10141303 | 歇業 - 獨資 |
翔恩鋼鋁工程行 登記地址: 基隆市七堵區泰安路21號2樓 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 42157572 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080001454) |
儷將企業有限公司 登記地址: 嘉義市保福里世賢路一段677號7樓之1 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 86659670 | 核准設立 |
悅美商行 登記地址: 臺中市太平區新高里育才路438號12樓之7 | 負責人: 蘇柏榮 | 統編: 87242080 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108601173) |
[ 查詢所有 蘇柏榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|