李松山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李松山的職稱是監察人, 持有股份數是135000, 公司名稱是閎喬股份有限公司, 統一編號是85064834.
董監事資料集 資料集的 李松山 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李松山 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 閎喬股份有限公司 | 統一編號: 85064834 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 閎喬股份有限公司 | 統一編號: 85064834 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 閎喬股份有限公司 | 統一編號: 85064834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 閎喬股份有限公司 | 統一編號: 85064834 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 閎喬股份有限公司 | 統一編號: 85064834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 閎喬股份有限公司 | 統一編號: 85064834 |
[ 搜尋所有相關: 李松山 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 85064834 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣土庫鎮東平里1鄰馬光路2-9號 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 85064834 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣土庫鎮東平里1鄰馬光路2-9號 |
[ 搜尋所有相關: 李松山 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 閎喬 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 閎喬 ...) | 英文品名: “Hornix”Corrective spectacle lens (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005152號 | 有效日期: 2019/03/14 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 閎喬光學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Hornix”Corrective spectacle lens (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005152號 | 有效日期: 20190314 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 閎喬光學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 28154011 | 電話號碼: 03-4972665 | 桃園市新屋區清華二街8號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: "Sportlux" Corrective spectacle lens (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005242號 | 有效日期: 2019/05/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/17 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 承沅企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: FARNEAR Corrective spectacle lens (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005465號 | 有效日期: 2019/11/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 昇泰光學科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: BIOTHIN Corrective Spectacle Lens (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004883號 | 有效日期: 2018/10/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 九揚貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 28154011 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區清華里清華二街8號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
英文品名: “Hornix”Corrective spectacle lens (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005152號 | 有效日期: 2019/03/14 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 閎喬光學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Hornix”Corrective spectacle lens (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005152號 | 有效日期: 20190314 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 閎喬光學股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 28154011 | 電話號碼: 03-4972665 | 桃園市新屋區清華二街8號 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: "Sportlux" Corrective spectacle lens (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005242號 | 有效日期: 2019/05/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/17 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 承沅企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: FARNEAR Corrective spectacle lens (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005465號 | 有效日期: 2019/11/18 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 昇泰光學科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: BIOTHIN Corrective Spectacle Lens (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004883號 | 有效日期: 2018/10/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「矯正鏡片(M.5844)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 九揚貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 28154011 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區清華里清華二街8號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 閎喬 ... ]
根據姓名 李松山 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李松山 ...) | 總機電話: 03-6116678 | 公司代號: 3587 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 79959286 | 住址: 新竹縣竹北市台元街26-2號1F | 董事長: 謝詠芬 | 成立日期: 20020514 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 367500 | 所代表法人: | 竟閎股份有限公司 | 統一編號: 22520645 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 同泰電子科技股份有限公司 | 統一編號: 23983947 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 焱元投資股份有限公司 | 統一編號: 24802992 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66000 | 所代表法人: | 常閎股份有限公司 | 統一編號: 89521329 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 勝藝企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
總機電話: 03-6116678 | 公司代號: 3587 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 79959286 | 住址: 新竹縣竹北市台元街26-2號1F | 董事長: 謝詠芬 | 成立日期: 20020514 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 367500 | 所代表法人: | 竟閎股份有限公司 | 統一編號: 22520645 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 同泰電子科技股份有限公司 | 統一編號: 23983947 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 焱元投資股份有限公司 | 統一編號: 24802992 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66000 | 所代表法人: | 常閎股份有限公司 | 統一編號: 89521329 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 勝藝企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李松山 ... ]
閎喬實業股份有限公司 | 地址: 新北市中和區中正路766號7樓 | 電話: 02-8221-5011 |
名稱 閎喬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 閎喬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
閎喬光學股份有限公司 桃園市新屋區清華二街8號 | 林穎誠 | 28154011 | 核准設立 |
閎喬企業社 臺北市萬華區萬大路536號1樓 | 林美金 | 81745542 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064202466) |
閎喬股份有限公司 雲林縣土庫鎮東平里馬光路2-9號 | 吳明昌 | 85064834 | 核准設立 |
閎喬工程行 新竹縣竹東鎮頭重里竹中路258巷13號 | 劉正皓 | 91131255 | 廢止 - 獨資 |
閎喬實業股份有限公司 新北市新店區建國路二二五巷八號四樓 | | 23698401 | 解散 (文號: 2011-10-5 北府經登字 第1005062963號) |
閎喬光學股份有限公司 登記地址: 桃園市新屋區清華二街8號 | 負責人: 林穎誠 | 統編: 28154011 | 核准設立 |
閎喬企業社 登記地址: 臺北市萬華區萬大路536號1樓 | 負責人: 林美金 | 統編: 81745542 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064202466) |
閎喬股份有限公司 登記地址: 雲林縣土庫鎮東平里馬光路2-9號 | 負責人: 吳明昌 | 統編: 85064834 | 核准設立 |
閎喬工程行 登記地址: 新竹縣竹東鎮頭重里竹中路258巷13號 | 負責人: 劉正皓 | 統編: 91131255 | 廢止 - 獨資 |
閎喬實業股份有限公司 登記地址: 新北市新店區建國路二二五巷八號四樓 | 統編: 23698401 | 解散 (文號: 2011-10-5 北府經登字 第1005062963號) |
姓名 李松山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李松山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立言堂書房 臺北市松山區忠孝東路4段553巷6弄1號3樓301室 | 李松山 | 01596653 | 歇業 - 獨資 |
松山水果行 高雄市三民區本舘里大裕路114巷18弄18號1樓 | 李松山 | 06725396 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961662200) |
松源農藥行 屏東縣萬巒鄉萬和村褒忠路57號 | 李松山 | 08063983 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11250590700) |
潤澤商行 南投縣竹山鎮延和里集山路3段506號 | 李松山 | 26827532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004418) |
松光刻印舖 屏東縣萬巒鄉萬和村褒忠路127號 | 李松山 | 91825755 | 撤銷 - 獨資 |
伊蔓會館 南投縣竹山鎮延和里大明路46號1樓及2樓 | 李松山 | 88752693 | 核准設立 - 獨資 |
全泰企業行 臺南市歸仁區南保里中山路692號 | 李松山 | 73707171 | 歇業 - 獨資 |
六分儀文化社 臺北市中正區和平西路1段80號2樓 | 李松山 | 01487347 | 歇業 - 獨資 |
立言堂書房 登記地址: 臺北市松山區忠孝東路4段553巷6弄1號3樓301室 | 負責人: 李松山 | 統編: 01596653 | 歇業 - 獨資 |
松山水果行 登記地址: 高雄市三民區本舘里大裕路114巷18弄18號1樓 | 負責人: 李松山 | 統編: 06725396 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961662200) |
松源農藥行 登記地址: 屏東縣萬巒鄉萬和村褒忠路57號 | 負責人: 李松山 | 統編: 08063983 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11250590700) |
潤澤商行 登記地址: 南投縣竹山鎮延和里集山路3段506號 | 負責人: 李松山 | 統編: 26827532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004418) |
松光刻印舖 登記地址: 屏東縣萬巒鄉萬和村褒忠路127號 | 負責人: 李松山 | 統編: 91825755 | 撤銷 - 獨資 |
伊蔓會館 登記地址: 南投縣竹山鎮延和里大明路46號1樓及2樓 | 負責人: 李松山 | 統編: 88752693 | 核准設立 - 獨資 |
全泰企業行 登記地址: 臺南市歸仁區南保里中山路692號 | 負責人: 李松山 | 統編: 73707171 | 歇業 - 獨資 |
六分儀文化社 登記地址: 臺北市中正區和平西路1段80號2樓 | 負責人: 李松山 | 統編: 01487347 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李松山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|