廖瓊枝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖瓊枝的職稱是監察人, 持有股份數是1500, 公司名稱是禾奇精密工業股份有限公司, 統一編號是86997314.
董監事資料集 資料集的 廖瓊枝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖瓊枝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 禾奇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 86997314 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4350 | 所代表法人: | 禾奇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 86997314 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 禾奇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 86997314 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 禾奇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 86997314 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4350 | 所代表法人: | 禾奇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 86997314 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 禾奇精密工業股份有限公司 | 統一編號: 86997314 |
[ 搜尋所有相關: 廖瓊枝 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86997314 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區新田里勝利路132巷10弄45號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86997314 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市仁德區新田里勝利路132巷10弄45號 |
[ 搜尋所有相關: 廖瓊枝 @ 登記工廠名錄 ]
根據姓名 廖瓊枝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖瓊枝 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 廖瓊枝 | 發佈日期: 2013/12/03 | 故事摘要: 曾獲國家文藝獎光環的歌仔戲名角廖瓊枝女士,生於基隆,2歲時,父母相繼過世後,就和阿公、阿嬤相依為命。4歲時,罹患瘧疾,嚴重到腦內常會出現各種幻想,後來雖然病癒,但卻傳染給阿公,阿公因為沒錢醫治,留下了... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.104.90026.100053 | 電話: 02-28127262 | 地址: 新北市新店區吉祥街9巷2號 | DN: o=財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 廖瓊枝 | 發佈日期: 2013/12/03 | 故事摘要: 曾獲國家文藝獎光環的歌仔戲名角廖瓊枝女士,生於基隆,2歲時,父母相繼過世後,就和阿公、阿嬤相依為命。4歲時,罹患瘧疾,嚴重到腦內常會出現各種幻想,後來雖然病癒,但卻傳染給阿公,阿公因為沒錢醫治,留下了... @ 國民記憶庫故事資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.104.90026.100053 | 電話: 02-28127262 | 地址: 新北市新店區吉祥街9巷2號 | DN: o=財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 廖瓊枝 ... ]
名稱 禾奇精密工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾奇精密工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾奇精密工業股份有限公司 臺南市仁德區新田里勝利街132巷10弄45號 | 蔡崑池 | 86997314 | 核准設立 |
禾奇精密工業股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區新田里勝利街132巷10弄45號 | 負責人: 蔡崑池 | 統編: 86997314 | 核准設立 |
姓名 廖瓊枝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 廖瓊枝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞盛工程行 新北市土城區中央路3段53號?0樓 | 廖瓊枝 | 01961146 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
亞盛工程行 登記地址: 新北市土城區中央路3段53號?0樓 | 負責人: 廖瓊枝 | 統編: 01961146 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
|