彭金蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名彭金蘭的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是久盟股份有限公司, 統一編號是89955485.
根據名稱 久盟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 久盟 ...) | 統一編號: 84674211 | 電話號碼: 02-2292-0058 | 新北市泰山區壽山路160巷2弄15號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: S098000105 | 到期日期: 20240830 | 取消日期: 0 | 統一編號: 06439274 | 地址: 建平里建平十一街168號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 久盟歐化廚具有限公司 | 統一編號: 25023557 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 久盟機械工程有限公司 | 統一編號: 84674211 @ 董監事資料集 |
統一編號: 84674211 | 電話號碼: 02-2292-0058 | 新北市泰山區壽山路160巷2弄15號 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: S098000105 | 到期日期: 20240830 | 取消日期: 0 | 統一編號: 06439274 | 地址: 建平里建平十一街168號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長榮久盟開發建設股份有限公司 | 統一編號: 16254394 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 久盟歐化廚具有限公司 | 統一編號: 25023557 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 久盟機械工程有限公司 | 統一編號: 84674211 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 久盟 ... ]
根據姓名 彭金蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彭金蘭 ...) | (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4488600 | 所代表法人: | 台灣優氏企業股份有限公司 | 統一編號: 04332797 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 高群營造有限公司 | 統一編號: 16417571 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4267000 | 所代表法人: 台灣優氏企業股份有限公司 | 客林渥股份有限公司 | 統一編號: 80209781 @ 董監事資料集 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4488600 | 所代表法人: | 台灣優氏企業股份有限公司 | 統一編號: 04332797 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 高群營造有限公司 | 統一編號: 16417571 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4267000 | 所代表法人: 台灣優氏企業股份有限公司 | 客林渥股份有限公司 | 統一編號: 80209781 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彭金蘭 ... ]
久盟營造工程有限公司 | 地址: 台北市松山區寶清街21號2樓 | 電話: 02-2756-2076 |
久盟國際開發有限公司 | 地址: 新北市板橋區民生路二段226巷28號 | 電話: 02-8259-7137 |
興久盟興業股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區敦煌路19巷1號 | 電話: 07-395-9357 |
久盟專業攻牙 | 地址: 新北市三重區三和路四段135巷29號1樓 | 電話: 02-2286-5364 |
長榮久盟實業有限公司 | 地址: 新北市中和區立德街172號7樓 | 電話: 02-2221-4924 |
久盟電話器材工程行 | 地址: 台南市中西區永華路一段166號 | 電話: 06-222-2166 |
久盟電話器材工程行 | 地址: 台南市安平區建平十一街168號 | 電話: 06-297-3973 |
名稱 久盟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 久盟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久盟電話器材工程行 臺南市安平區建平里建平十一街168號1樓 | 林承憲 | 06439274 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120044044) |
長榮久盟開發建設股份有限公司 新北市新店區北新路1段351號6樓 | 高正雄 | 16254394 | 核准設立 |
久盟歐化廚具有限公司 桃園市蘆竹區海湖東路28巷43號 | 李榮珍 | 25023557 | 核准設立 |
久盟營造工程有限公司 臺北市松山區寶清街21號2樓 | 詹凱超 | 89953775 | 核准設立 |
久盟工藝社 新北市三重區3和路4段135巷29號1樓 | 楊憲智 | 95891636 | 核准設立 - 獨資 |
久盟企業有限公司 臺南市柳營區東昇里東昇一街60號 | 陳奕伶 | 97003685 | 核准設立 |
久盟竹木行 高雄市三民區十美里十全2路241號 | 陳吉原 | 06749974 | 歇業 - 獨資 |
久盟貿易有限公司 臺北市資料空白 | | 07736596 | 解散 (082年07月07日 建一字 第號) |
久盟電話器材工程行 登記地址: 臺南市安平區建平里建平十一街168號1樓 | 負責人: 林承憲 | 統編: 06439274 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120044044) |
長榮久盟開發建設股份有限公司 登記地址: 新北市新店區北新路1段351號6樓 | 負責人: 高正雄 | 統編: 16254394 | 核准設立 |
久盟歐化廚具有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區海湖東路28巷43號 | 負責人: 李榮珍 | 統編: 25023557 | 核准設立 |
久盟營造工程有限公司 登記地址: 臺北市松山區寶清街21號2樓 | 負責人: 詹凱超 | 統編: 89953775 | 核准設立 |
久盟工藝社 登記地址: 新北市三重區3和路4段135巷29號1樓 | 負責人: 楊憲智 | 統編: 95891636 | 核准設立 - 獨資 |
久盟企業有限公司 登記地址: 臺南市柳營區東昇里東昇一街60號 | 負責人: 陳奕伶 | 統編: 97003685 | 核准設立 |
久盟竹木行 登記地址: 高雄市三民區十美里十全2路241號 | 負責人: 陳吉原 | 統編: 06749974 | 歇業 - 獨資 |
久盟貿易有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 07736596 | 解散 (082年07月07日 建一字 第號) |
[ 查詢所有 久盟 ... ]
姓名 彭金蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 彭金蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕昌打字行 屏東縣佳冬鄉賴家村太平路24號 | 彭金蘭 | 08044831 | 核准設立 - 獨資 |
高群營造有限公司 新竹縣寶山鄉新城村寶新路三段6號一樓 | 陳彭金蘭 | 16417571 | 核准設立 |
德志商號 雲林縣斗六市榴中里石榴路九二號 | 彭金蘭 | 64828809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030075863) |
裕昌打字行 登記地址: 屏東縣佳冬鄉賴家村太平路24號 | 負責人: 彭金蘭 | 統編: 08044831 | 核准設立 - 獨資 |
高群營造有限公司 登記地址: 新竹縣寶山鄉新城村寶新路三段6號一樓 | 負責人: 陳彭金蘭 | 統編: 16417571 | 核准設立 |
德志商號 登記地址: 雲林縣斗六市榴中里石榴路九二號 | 負責人: 彭金蘭 | 統編: 64828809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030075863) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
|