林慶雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林慶雲的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是家樂興有限公司, 統一編號是91112588.
根據名稱 家樂興 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 家樂興 ...) | 負責人姓名: 范瀚中 | 統一編號: 83012018 | 所在地: 新竹縣竹北市光明十一路192號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 家樂興國際地產開發有限公司 | 統一編號: 83012018 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 范瀚中 | 統一編號: 83012018 | 所在地: 新竹縣竹北市光明十一路192號 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 家樂興國際地產開發有限公司 | 統一編號: 83012018 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 家樂興 ... ]
根據姓名 林慶雲 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 林慶雲 ...) | (中華民國)劉益昌;(中華民國)許雪姬;(中華民國)林茂賢 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉益昌;(中華民國)許雪姬;(中華民國)林茂賢 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 林○慶 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣斗六市 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 集大觀建築實業有限公司 | 統一編號: 13175755 @ 董監事資料集 |
(中華民國)劉益昌;(中華民國)許雪姬;(中華民國)林茂賢 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
(中華民國)劉益昌;(中華民國)許雪姬;(中華民國)林茂賢 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 林○慶 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣斗六市 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 集大觀建築實業有限公司 | 統一編號: 13175755 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林慶雲 ... ]
名稱 家樂興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 家樂興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
居家樂興業社 彰化縣社頭鄉廣興村中興路115號 | 魏伯勳 | 87194019 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110822857) |
家樂興業有限公司 桃園市蘆竹區中福里文中路一段265巷17之2號 | 廖芸萱 | 69608868 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-07) |
家樂興國際地產開發有限公司 新竹縣竹北市光明十一路192號 | 范瀚中 | 83012018 | 核准設立 |
家樂興有限公司 桃園市桃園區大業里春日路658巷3號18樓之5 | 林慶雲 | 91112588 | 核准設立 |
安家樂興業社 新北市板橋區國泰街39巷5弄5號 | 江志平 | 91410427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118148707) |
居家樂興業社 登記地址: 彰化縣社頭鄉廣興村中興路115號 | 負責人: 魏伯勳 | 統編: 87194019 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110822857) |
家樂興業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中福里文中路一段265巷17之2號 | 負責人: 廖芸萱 | 統編: 69608868 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-07) |
家樂興國際地產開發有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市光明十一路192號 | 負責人: 范瀚中 | 統編: 83012018 | 核准設立 |
家樂興有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大業里春日路658巷3號18樓之5 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 91112588 | 核准設立 |
安家樂興業社 登記地址: 新北市板橋區國泰街39巷5弄5號 | 負責人: 江志平 | 統編: 91410427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118148707) |
姓名 林慶雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林慶雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林慶雲自營計程車行 新北市新莊區西盛街387巷36弄8號2樓 | 林慶雲 | 02170542 | 核准設立 - 獨資 |
慶雲企業行 高雄市鳳山區興仁里中山路157巷14號1樓 | 林慶雲 | 85962870 | 歇業 - 獨資 |
慶新木器廠 臺南市新營區太北里太子宮146號 | 林慶雲 | 71684709 | 歇業 - 獨資 |
雲門國際空間設計有限公司 高雄市左營區大中2路268號10樓 | 林慶雲 | 29018227 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-21) |
雲天建設股份有限公司 高雄市前金區中華四路282號8樓 | 林慶雲 | 97131458 | 核准設立 |
吉甫商行 臺北市大安區仁愛路4段266巷19弄3號1樓 | 林慶雲 | 01787702 | 歇業 - 獨資 |
永吉自助洗衣中心 臺中市東區新庄里大勇街60號一樓 | 溫林慶雲 | 06048678 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050875991) |
大聚利五金號 臺南市善化區東關里中山路357號 | 林慶雲 | 06558735 | 歇業 - 獨資 |
林慶雲自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區西盛街387巷36弄8號2樓 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 02170542 | 核准設立 - 獨資 |
慶雲企業行 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里中山路157巷14號1樓 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 85962870 | 歇業 - 獨資 |
慶新木器廠 登記地址: 臺南市新營區太北里太子宮146號 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 71684709 | 歇業 - 獨資 |
雲門國際空間設計有限公司 登記地址: 高雄市左營區大中2路268號10樓 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 29018227 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-21) |
雲天建設股份有限公司 登記地址: 高雄市前金區中華四路282號8樓 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 97131458 | 核准設立 |
吉甫商行 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段266巷19弄3號1樓 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 01787702 | 歇業 - 獨資 |
永吉自助洗衣中心 登記地址: 臺中市東區新庄里大勇街60號一樓 | 負責人: 溫林慶雲 | 統編: 06048678 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050875991) |
大聚利五金號 登記地址: 臺南市善化區東關里中山路357號 | 負責人: 林慶雲 | 統編: 06558735 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林慶雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|