馮湘滋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名馮湘滋的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是學長有限公司, 統一編號是93556974.
根據名稱 學長 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 學長 ...) | (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-6-3901179 | 地址: 臺南市701東區東至林森路,北至小東路,西至北門路三段,中山路,開山路,大同路(由北而南),南至健康路 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 06-2344266 | 開放時間: | 分類: 宗教廟宇 | 701 臺南市東區東門路一段187號 @ 臺南景點 |
| 敍述者: 黃敏婷 | 上傳者: 陳玲珠 | 故事類別: 其他,朋友 | 敍述的主要人物: 王神寶 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 因為學長的關係,王神寶開始接觸咖啡的世界,發現學長的咖啡與外面的不同,喝起來既不心悸也不像市售咖啡一樣的傷身體,之後,因學長的身體狀況出現了問題,寶哥擔心學長的咖啡會失傳,所以就開始像學長開始學習如何... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (奧地利)柏林愛樂木管重奏團 | 活動起始日期: 2024/10/09 | 活動結束日期: 2024/10/09 | 折扣資訊: 折扣方案
【經典交響套票】 一次購買NTSO、TSO、NSO三檔節目(每檔至少1張),可享每筆訂單68折優惠。
【開幕歡慶68折】維也納-柏林木管重奏團不限張數享68折優惠
9折:MBAC苗北藝... @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-6-3901179 | 地址: 臺南市701東區東至林森路,北至小東路,西至北門路三段,中山路,開山路,大同路(由北而南),南至健康路 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 06-2344266 | 開放時間: | 分類: 宗教廟宇 | 701 臺南市東區東門路一段187號 @ 臺南景點 |
敍述者: 黃敏婷 | 上傳者: 陳玲珠 | 故事類別: 其他,朋友 | 敍述的主要人物: 王神寶 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 因為學長的關係,王神寶開始接觸咖啡的世界,發現學長的咖啡與外面的不同,喝起來既不心悸也不像市售咖啡一樣的傷身體,之後,因學長的身體狀況出現了問題,寶哥擔心學長的咖啡會失傳,所以就開始像學長開始學習如何... @ 國民記憶庫故事資料 |
(奧地利)柏林愛樂木管重奏團 | 活動起始日期: 2024/10/09 | 活動結束日期: 2024/10/09 | 折扣資訊: 折扣方案
【經典交響套票】 一次購買NTSO、TSO、NSO三檔節目(每檔至少1張),可享每筆訂單68折優惠。
【開幕歡慶68折】維也納-柏林木管重奏團不限張數享68折優惠
9折:MBAC苗北藝... @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 學長 ... ]
無其他 馮湘滋 資料。
[ 搜尋所有 馮湘滋 ... ]
老學長單車生活館 | 地址: 新竹市光復路二段902巷2號 | 電話: 03-526-7318 |
名稱 學長 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 學長)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
學長工作室 桃園縣觀音鄉藍埔村6鄰5之48號 | 莊木志 | 26633085 | 核准設立 - 獨資 |
老學長企業有限公司 新竹市東區東園里光復路二段902巷2號1樓 | 陳均豪 | 42762711 | 核准設立 |
學長企業社 新北市板橋區文化路1段134之1號 | 沈洪武 | 47971651 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055241040) |
學長的店 新北市汐止區福安街8號 | 黃偉哲 | 50665353 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112824) |
學長工作室 臺中市南屯區大興里南屯路二段177號4樓 | 楊奇翰 | 82620540 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080879231) |
學長的店 高雄市大社區三民路237之1號 | 王昱凱 | 82676558 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960616500) |
小夏學長放映室有限公司 臺北市中山區德惠街33號8樓 | 黃苡寧 | 83031578 | 核准設立 |
學長映像有限公司 臺北市松山區南京東路4段45號3樓 | 黃丞佃 | 83272323 | 核准設立 |
學長工作室 登記地址: 桃園縣觀音鄉藍埔村6鄰5之48號 | 負責人: 莊木志 | 統編: 26633085 | 核准設立 - 獨資 |
老學長企業有限公司 登記地址: 新竹市東區東園里光復路二段902巷2號1樓 | 負責人: 陳均豪 | 統編: 42762711 | 核准設立 |
學長企業社 登記地址: 新北市板橋區文化路1段134之1號 | 負責人: 沈洪武 | 統編: 47971651 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055241040) |
學長的店 登記地址: 新北市汐止區福安街8號 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 50665353 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112824) |
學長工作室 登記地址: 臺中市南屯區大興里南屯路二段177號4樓 | 負責人: 楊奇翰 | 統編: 82620540 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080879231) |
學長的店 登記地址: 高雄市大社區三民路237之1號 | 負責人: 王昱凱 | 統編: 82676558 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960616500) |
小夏學長放映室有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街33號8樓 | 負責人: 黃苡寧 | 統編: 83031578 | 核准設立 |
學長映像有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段45號3樓 | 負責人: 黃丞佃 | 統編: 83272323 | 核准設立 |
[ 查詢所有 學長 ... ]
姓名 馮湘滋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 馮湘滋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
學長有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之1 | 馮湘滋 | 93556974 | 核准設立 |
學長有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之1 | 馮湘滋 | 93557729 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-09) |
學長有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之1 | 負責人: 馮湘滋 | 統編: 93556974 | 核准設立 |
學長有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之1 | 負責人: 馮湘滋 | 統編: 93557729 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-09) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
|