黃昱霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃昱霖的職稱是監察人, 持有股份數是4800, 公司名稱是睿博股份有限公司, 統一編號是94027116.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 睿博股份有限公司 | 統一編號: 94027116 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 睿博股份有限公司 | 統一編號: 94027116 |
[ 搜尋所有相關: 黃昱霖 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 睿博 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 睿博 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 242000 | 所代表法人: | 睿康智能股份有限公司 | 統一編號: 82940543 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 54646359 | 電話號碼: 02-26483337 | 新北市汐止區新台五路1段159號10樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24543193 | 電話號碼: 03-3387377 | 桃園市桃園區大興里春日路1155號19樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28227871 | 電話號碼: 02-27227100 | 臺北市信義區基隆路1段432號15樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 42821839 | 核准日期: 20151102 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 英文品名: "Rainbow" Lancing Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002869號 | 有效日期: 2021/09/30 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/23 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 訊映光電股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Rainbow” Lancing Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第001427號 | 有效日期: 2016/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/02/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期;;未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 訊映光電股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 42821839 | 電話號碼: 02-25429856 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 242000 | 所代表法人: | 睿康智能股份有限公司 | 統一編號: 82940543 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54646359 | 電話號碼: 02-26483337 | 新北市汐止區新台五路1段159號10樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24543193 | 電話號碼: 03-3387377 | 桃園市桃園區大興里春日路1155號19樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28227871 | 電話號碼: 02-27227100 | 臺北市信義區基隆路1段432號15樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 42821839 | 核准日期: 20151102 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
英文品名: "Rainbow" Lancing Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002869號 | 有效日期: 2021/09/30 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/23 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 訊映光電股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Rainbow” Lancing Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第001427號 | 有效日期: 2016/08/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/02/22 | 註銷理由: 許可證已逾有效期;;未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 訊映光電股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 42821839 | 電話號碼: 02-25429856 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 睿博 ... ]
根據姓名 黃昱霖 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃昱霖 ...) | 團體會址: 臺北市中山區長春路20號10樓 | 成立日期: 1090726 | 理事長: 黃昱霖 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 拱北土地開發股份有限公司 | 統一編號: 29175801 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 上洲實業股份有限公司 | 統一編號: 33895795 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 立大本興業股份有限公司 | 統一編號: 53689512 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 417 | 所代表法人: | 昆鼎企業股份有限公司 | 統一編號: 55898697 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 域見新媒體顧問有限公司 | 統一編號: 00221181 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市中山區長春路20號10樓 | 成立日期: 1090726 | 理事長: 黃昱霖 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 拱北土地開發股份有限公司 | 統一編號: 29175801 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 上洲實業股份有限公司 | 統一編號: 33895795 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 立大本興業股份有限公司 | 統一編號: 53689512 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 417 | 所代表法人: | 昆鼎企業股份有限公司 | 統一編號: 55898697 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 域見新媒體顧問有限公司 | 統一編號: 00221181 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃昱霖 ... ]
睿博廣告有限公司 | 地址: 台中市烏日區長春街142巷3號 | 電話: 04-2338-3232 |
名稱 睿博 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 睿博)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
睿博商行 臺北市南港區重陽路343號 | 林睿穎 | 88323504 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114109375) |
台灣威控睿博科技有限公司 桃園市桃園區大興里春日路1155號19樓之1 | 劉穎駿 | 24543193 | 核准設立 |
睿博國際股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段432號15樓 | 張旭凱 | 28227871 | 核准設立 |
睿博數位行銷有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓 | ZHANG ANFERNEE | 42821839 | 核准設立 |
睿博創智科技有限公司 新北市汐止區新台五路1段159號10樓之3 | 曹友維 | 54646359 | 核准設立 |
睿博企業有限公司 新竹縣竹北市復興三路一段36號9樓 | 張愷新 | 58009423 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-10) |
香港商睿博恩科技有限公司 臺中市北屯區昌平東二路286號 | 陳嘉興 Chan Ka Hing | 59030091 | 核准登記 |
睿博投資股份有限公司 臺北市中山區松江路318號11樓 | 江翠如 | 82976909 | 核准設立 |
睿博商行 登記地址: 臺北市南港區重陽路343號 | 負責人: 林睿穎 | 統編: 88323504 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114109375) |
台灣威控睿博科技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興里春日路1155號19樓之1 | 負責人: 劉穎駿 | 統編: 24543193 | 核准設立 |
睿博國際股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段432號15樓 | 負責人: 張旭凱 | 統編: 28227871 | 核准設立 |
睿博數位行銷有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號8樓 | 負責人: ZHANG ANFERNEE | 統編: 42821839 | 核准設立 |
睿博創智科技有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段159號10樓之3 | 負責人: 曹友維 | 統編: 54646359 | 核准設立 |
睿博企業有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市復興三路一段36號9樓 | 負責人: 張愷新 | 統編: 58009423 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-10) |
香港商睿博恩科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區昌平東二路286號 | 負責人: 陳嘉興 Chan Ka Hing | 統編: 59030091 | 核准登記 |
睿博投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路318號11樓 | 負責人: 江翠如 | 統編: 82976909 | 核准設立 |
[ 查詢所有 睿博 ... ]
姓名 黃昱霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃昱霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉霖水休閒館 新北市汐止區康寧街430號(2樓)(現場僅供辦公室使用) | 黃昱霖 | 09856630 | 歇業 - 獨資 |
域見新媒體顧問有限公司 桃園市中壢區石頭里中正路82號10樓 | 黃昱霖 | 00221181 | 核准設立 |
拱北土地開發股份有限公司 新北市汐止區福德二路81號 | 黃昱霖 | 29175801 | 核准設立 |
上洲實業股份有限公司 新北市汐止區福德二路81號 | 黃昱霖 | 33895795 | 核准設立 |
勝春電業行 基隆市中山區復興路212巷6弄85號 | 黃昱霖 | 37757506 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050002320) |
年晶人眼鏡行 新北市汐止區中興路133號(1樓) | 黃昱霖 | 37920599 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108176658) |
茗屋和食館 雲林縣虎尾鎮廉使里文科路1310號 | 黃昱霖 | 38975467 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080028855) |
時尚瑟彩髮型有限公司 臺中市西屯區港尾里中清路三段77號1樓 | 黃昱霖 | 42898034 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-01) |
玉霖水休閒館 登記地址: 新北市汐止區康寧街430號(2樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 09856630 | 歇業 - 獨資 |
域見新媒體顧問有限公司 登記地址: 桃園市中壢區石頭里中正路82號10樓 | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 00221181 | 核准設立 |
拱北土地開發股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德二路81號 | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 29175801 | 核准設立 |
上洲實業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德二路81號 | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 33895795 | 核准設立 |
勝春電業行 登記地址: 基隆市中山區復興路212巷6弄85號 | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 37757506 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050002320) |
年晶人眼鏡行 登記地址: 新北市汐止區中興路133號(1樓) | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 37920599 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108176658) |
茗屋和食館 登記地址: 雲林縣虎尾鎮廉使里文科路1310號 | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 38975467 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080028855) |
時尚瑟彩髮型有限公司 登記地址: 臺中市西屯區港尾里中清路三段77號1樓 | 負責人: 黃昱霖 | 統編: 42898034 | 解散 (核准解散日期: 2022-04-01) |
[ 查詢所有 黃昱霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|