陳品旭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳品旭的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是福斯特國際有限公司, 統一編號是95484238.
| 統一編號: 95484238 | 電話號碼: | 新北市汐止區中正路36號7樓之1 |
統一編號: 95484238 | 電話號碼: | 新北市汐止區中正路36號7樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳品旭 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 福斯特國際 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 福斯特國際 ...) | 英文品名: "Bai Rui" Medicinal Nonventilatory Nebulizer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002123號 | 有效日期: 2019/04/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/17 | 註銷理由: 許可證已逾有效期;;自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「非呼吸用醫藥噴霧器(D.5640)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 80527580 | 電話號碼: 02-27227570 | 臺北市信義區忠孝東路5段15巷15號5樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: “Medegen”Intravascular Administration Set & Extension Set | 許可證字號: 衛署醫器輸字第019294號 | 有效日期: 2013/10/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2015/06/11 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白 | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Bai Rui" Medicinal Nonventilatory Nebulizer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002123號 | 有效日期: 20190429 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「非呼吸用醫藥噴霧器(D.5640)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Medegen”Intravascular Administration Set & Extension Set | 許可證字號: 衛署醫器輸字第019294號 | 有效日期: 20131024 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20150611 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: 27585956 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區忠孝東路5段15巷15號5樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 福斯特國際投資股份有限公司 | 統一編號: 53352123 @ 董監事資料集 |
英文品名: "Bai Rui" Medicinal Nonventilatory Nebulizer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002123號 | 有效日期: 2019/04/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/17 | 註銷理由: 許可證已逾有效期;;自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「非呼吸用醫藥噴霧器(D.5640)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 80527580 | 電話號碼: 02-27227570 | 臺北市信義區忠孝東路5段15巷15號5樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: “Medegen”Intravascular Administration Set & Extension Set | 許可證字號: 衛署醫器輸字第019294號 | 有效日期: 2013/10/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2015/06/11 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白 | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Bai Rui" Medicinal Nonventilatory Nebulizer (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002123號 | 有效日期: 20190429 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「非呼吸用醫藥噴霧器(D.5640)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Medegen”Intravascular Administration Set & Extension Set | 許可證字號: 衛署醫器輸字第019294號 | 有效日期: 20131024 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20150611 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 葛雷福斯特國際醫學技術顧問有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: 27585956 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區忠孝東路5段15巷15號5樓 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 福斯特國際投資股份有限公司 | 統一編號: 53352123 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 福斯特國際 ... ]
根據姓名 陳品旭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳品旭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 旭清保險經紀人股份有限公司 | 旭清行銷管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 56615107 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 旭清保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16878238 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 蓮明投資管理顧問股份有限公司 | 蓮品投資管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 90731983 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 廻鄉有機事業股份有限公司 | 統一編號: 24648746 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: 蓮明投資管理顧問股份有限公司 | 甘露餐飲管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 42754640 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 762500 | 所代表法人: | 淨弼金融科技股份有限公司 | 統一編號: 54951857 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17088000 | 所代表法人: | 蓮明投資管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 55966688 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: 廻鄉有機事業股份有限公司 | 廻鄉生態股份有限公司 | 統一編號: 83078854 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 旭清保險經紀人股份有限公司 | 旭清行銷管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 56615107 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 旭清保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16878238 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 蓮明投資管理顧問股份有限公司 | 蓮品投資管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 90731983 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 廻鄉有機事業股份有限公司 | 統一編號: 24648746 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: 蓮明投資管理顧問股份有限公司 | 甘露餐飲管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 42754640 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 762500 | 所代表法人: | 淨弼金融科技股份有限公司 | 統一編號: 54951857 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17088000 | 所代表法人: | 蓮明投資管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 55966688 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: 廻鄉有機事業股份有限公司 | 廻鄉生態股份有限公司 | 統一編號: 83078854 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳品旭 ... ]
名稱 福斯特國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 福斯特國際)
葛雷福斯特國際醫學技術顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段15巷15號5樓 | 負責人: 顧天倫 | 統編: 80527580 | 核准設立 |
福斯特國際有限公司 登記地址: 新北市汐止區中正路36號7樓之1 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 95484238 | 核准設立 |
福斯特國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路72號10樓 | 負責人: 黃欽成 | 統編: 53352123 | 核准設立 |
台北福斯特國際顧問有限公司 登記地址: 臺北市大同區市民大道1段209號10樓之1 | 負責人: 郭美蘭 | 統編: 54153740 | 核准設立 |
姓名 陳品旭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳品旭)
旭光清境股份有限公司 登記地址: 苗栗縣三義鄉中正路80號5樓 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 54781137 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-12) |
甘露餐飲管理顧問股份有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮烏眉里3鄰29號 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 42754640 | 核准設立 |
真食物股份有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮烏眉里3鄰29號 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 85064686 | 核准設立 |
海峽姊妹股份有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮烏眉里3鄰29號 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 85064644 | 核准設立 |
葉衣菁萃科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮平安里中正路249號1F-4 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 83551818 | 核准設立 |
蓮品投資管理顧問股份有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮平安里中正路249號1F-4 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 90731983 | 核准設立 |
上永水電行 登記地址: 高雄市鳳山區福興里南進三街68號1樓 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 25712955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062866600) |
樂意電子有限公司 登記地址: 桃園市桃園區青溪一路128巷29號12樓 | 負責人: 陳品旭 | 統編: 94213462 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳品旭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
|