陳鈞佑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳鈞佑的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是家貝有限公司, 統一編號是96775136.
根據名稱 家貝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家貝 ...) | 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 羅門 | 發佈日期: 2014/10/17 | 故事摘要: 羅門是一位藝術家,一生都與藝術在一起。他認為伏爾泰是世界最偉大的藝術家、貝多芬則是上帝創造的大藝術家,大英百科全書中記載的應該是藝術家而非政治人物。羅門曾兩度獲得世界詩壇桂冠,他的詩作讚美貝多芬、生命... @ 國民記憶庫故事資料 |
| OID: 2.16.886.119.90005.100292 | 電話: 03-5533999 | 地址: 新竹縣竹北市中正西路5號 | DN: o=家貝佳牙醫診所,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90027.102179 | 電話: 04-22353036 | 地址: 台中市北屯區興安路一段158號 | DN: o=私立家貝兒托嬰中心,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 作者: 阿圖洛.貝雷茲-雷維特(Arturo Pérez-Reverte)作; 黃新珍譯 | 出版機構: 漫遊者文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 328 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-489-411-6 (平裝, NT$360, 328面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)張佩琦老師學生 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)張佩琦老師學生 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張佩琦老師學生 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 羅門 | 發佈日期: 2014/10/17 | 故事摘要: 羅門是一位藝術家,一生都與藝術在一起。他認為伏爾泰是世界最偉大的藝術家、貝多芬則是上帝創造的大藝術家,大英百科全書中記載的應該是藝術家而非政治人物。羅門曾兩度獲得世界詩壇桂冠,他的詩作讚美貝多芬、生命... @ 國民記憶庫故事資料 |
OID: 2.16.886.119.90005.100292 | 電話: 03-5533999 | 地址: 新竹縣竹北市中正西路5號 | DN: o=家貝佳牙醫診所,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90027.102179 | 電話: 04-22353036 | 地址: 台中市北屯區興安路一段158號 | DN: o=私立家貝兒托嬰中心,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
作者: 阿圖洛.貝雷茲-雷維特(Arturo Pérez-Reverte)作; 黃新珍譯 | 出版機構: 漫遊者文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 328 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-489-411-6 (平裝, NT$360, 328面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)張佩琦老師學生 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)張佩琦老師學生 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張佩琦老師學生 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
[ 搜尋所有 家貝 ... ]
無其他 陳鈞佑 資料。
[ 搜尋所有 陳鈞佑 ... ]
名稱 家貝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 家貝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海洋家貝殼創意有限公司 高雄市前鎮區二聖二路233巷24號4樓 | 喬家羚 | 24521276 | 核准設立 |
皇家貝拉國際開發有限公司 桃園市桃園區忠一路168號 | 江冠辰 | 42583533 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
皇家貝爾教育顧問有限公司 新竹市東區復興里自由路69號7樓之2 | | 24348261 | 核准設立 |
愛家貝商行 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之5 | 曾鑑宇 | 72528397 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080866100) |
家貝有限公司 高雄市鳳山區福誠里忠誠路119巷2號1樓 | 陳鈞佑 | 96775136 | 核准設立 |
冠固家貝行 新北市永和區福和路217號地下1樓 | 陳文崇 | 66918220 | 核准設立 - 獨資 |
家貝童裝行 臺中市大里區東興里東明269巷13號1樓 | 朱式輝 | 09338378 | 歇業 - 獨資 |
家貝宏有限公司 新北市新店區中正路五四巷12號5樓 | | 16324271 | 廢止 (103年07月07日 北府經司字 第1035221592號) |
海洋家貝殼創意有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區二聖二路233巷24號4樓 | 負責人: 喬家羚 | 統編: 24521276 | 核准設立 |
皇家貝拉國際開發有限公司 登記地址: 桃園市桃園區忠一路168號 | 負責人: 江冠辰 | 統編: 42583533 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
皇家貝爾教育顧問有限公司 登記地址: 新竹市東區復興里自由路69號7樓之2 | 統編: 24348261 | 核准設立 |
愛家貝商行 登記地址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之5 | 負責人: 曾鑑宇 | 統編: 72528397 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080866100) |
家貝有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區福誠里忠誠路119巷2號1樓 | 負責人: 陳鈞佑 | 統編: 96775136 | 核准設立 |
冠固家貝行 登記地址: 新北市永和區福和路217號地下1樓 | 負責人: 陳文崇 | 統編: 66918220 | 核准設立 - 獨資 |
家貝童裝行 登記地址: 臺中市大里區東興里東明269巷13號1樓 | 負責人: 朱式輝 | 統編: 09338378 | 歇業 - 獨資 |
家貝宏有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路五四巷12號5樓 | 統編: 16324271 | 廢止 (103年07月07日 北府經司字 第1035221592號) |
[ 查詢所有 家貝 ... ]
姓名 陳鈞佑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳鈞佑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳緣百禮企業社 高雄市鳳山區三誠路一橫巷17號一樓 | 陳鈞佑 | 93250875 | 核准設立 - 獨資 |
芳緣百禮企業社 登記地址: 高雄市鳳山區三誠路一橫巷17號一樓 | 負責人: 陳鈞佑 | 統編: 93250875 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|