朱建榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名朱建榮的職稱是監察人, 持有股份數是2500, 公司名稱是速達電子股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 速達電子股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 朱建榮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 2500 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱速達電子股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名朱建榮 |
所代表法人(空) |
持有股份數2500 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名朱建榮的職稱是監察人, 持有股份數是2500, 公司名稱是速達電子股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 速達電子股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 朱建榮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 2500 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱速達電子股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名朱建榮 |
所代表法人(空) |
持有股份數2500 |
同步更新日期2024-09-05 |
力速達電子自動注射器 | 英文品名: RebiSmart Electronic Autoinjector | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023268號 | 有效日期: 2017/03/02 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: U6711117 | 限制項目: 輸 入;;委託製造 | 申請商名稱: 台灣默克股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
力速達電子自動注射器 | 英文品名: RebiSmart Electronic Autoinjector | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023268號 | 有效日期: 20170302 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191213 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: U6711117 | 限制項目: 輸 入 ;;委託製造 | 申請商名稱: 台灣默克股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
力速達電子自動注射器 | 英文品名: RebiSmart Electronic Autoinjector | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023268號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
力速達電子自動注射器英文品名: RebiSmart Electronic Autoinjector | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023268號 | 有效日期: 2017/03/02 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: U6711117 | 限制項目: 輸 入;;委託製造 | 申請商名稱: 台灣默克股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
力速達電子自動注射器英文品名: RebiSmart Electronic Autoinjector | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023268號 | 有效日期: 20170302 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191213 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: U6711117 | 限制項目: 輸 入 ;;委託製造 | 申請商名稱: 台灣默克股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
力速達電子自動注射器英文品名: RebiSmart Electronic Autoinjector | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023268號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
[ 搜尋所有 速達電子 ... ]
朱建榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 富榮汽車有限公司 | 統一編號: 24979652 @ 董監事資料集 |
朱建榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 欣榮資產有限公司 | 統一編號: 90642639 @ 董監事資料集 |
臺中市霧峰區文化段921號土地 | 面積: 8044.32平方公尺 | 土地標租方式名稱: 土地招標設定地上權 | 使用分區: 一般農業區農牧用地 | 招標方式: 公開招標 | 開標日期: 2022-03-09T10:30:00 | 招標單位: 中彰區處/月眉資產課 | 承辦人: 朱建榮 | 電話: 04-25561100轉228 @ 台灣糖業公司土地招標設定地上權資訊 |
朱建榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000000 | 所代表法人: | 一山遊覽車客運有限公司 | 統一編號: 16157908 @ 董監事資料集 |
朱建榮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福滿昇國際股份有限公司 | 統一編號: 25116078 @ 董監事資料集 |
朱建榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 豪美資產管理顧問有限公司 | 統一編號: 42857625 @ 董監事資料集 |
朱建榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3340 | 所代表法人: | 安達電子股份有限公司 | 統一編號: 85867025 @ 董監事資料集 |
朱建榮職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 富榮汽車有限公司 | 統一編號: 24979652 @ 董監事資料集 |
朱建榮職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 欣榮資產有限公司 | 統一編號: 90642639 @ 董監事資料集 |
臺中市霧峰區文化段921號土地面積: 8044.32平方公尺 | 土地標租方式名稱: 土地招標設定地上權 | 使用分區: 一般農業區農牧用地 | 招標方式: 公開招標 | 開標日期: 2022-03-09T10:30:00 | 招標單位: 中彰區處/月眉資產課 | 承辦人: 朱建榮 | 電話: 04-25561100轉228 @ 台灣糖業公司土地招標設定地上權資訊 |
朱建榮職稱: 董事 | 持有股份數: 45000000 | 所代表法人: | 一山遊覽車客運有限公司 | 統一編號: 16157908 @ 董監事資料集 |
朱建榮職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福滿昇國際股份有限公司 | 統一編號: 25116078 @ 董監事資料集 |
朱建榮職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 豪美資產管理顧問有限公司 | 統一編號: 42857625 @ 董監事資料集 |
朱建榮職稱: 董事 | 持有股份數: 3340 | 所代表法人: | 安達電子股份有限公司 | 統一編號: 85867025 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 朱建榮 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
建榮汽車商行 高雄市鳳山區建國路三段328號11樓 | 朱建榮 | 94617838 | 核准設立 - 獨資 |
富榮汽車有限公司 高雄市鳳山區建國路三段328號11樓 | 朱建榮 | 24979652 | 核准設立 |
榮良車業行 臺北市信義區林口街226號 | 朱建榮 | 42431591 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064203453) |
欣榮資產有限公司 臺中市大里區新里里永大街77巷31號 | 朱建榮 | 90642639 | 核准設立 |
建榮茶莊 南投縣竹山鎮中正里橫街七八號 | 朱建榮 | 06131465 | 歇業 - 獨資 |
榮凱企業社 新北市永和區福和路309巷20弄6號4樓(現場僅供辦公室使用) | 朱建榮 | 21543043 | 歇業 - 獨資 |
禮得設計工作室 臺北市萬華區吳興街284巷26之1號4樓 | 朱建榮 | 01578156 | 歇業 - 獨資 |
一山遊覽車客運有限公司 臺北市文山區景興路21號3樓 | 朱建榮 | 16157908 | 核准設立 |
建榮汽車商行 登記地址: 高雄市鳳山區建國路三段328號11樓 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 94617838 | 核准設立 - 獨資 |
富榮汽車有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區建國路三段328號11樓 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 24979652 | 核准設立 |
榮良車業行 登記地址: 臺北市信義區林口街226號 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 42431591 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064203453) |
欣榮資產有限公司 登記地址: 臺中市大里區新里里永大街77巷31號 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 90642639 | 核准設立 |
建榮茶莊 登記地址: 南投縣竹山鎮中正里橫街七八號 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 06131465 | 歇業 - 獨資 |
榮凱企業社 登記地址: 新北市永和區福和路309巷20弄6號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 朱建榮 | 統編: 21543043 | 歇業 - 獨資 |
禮得設計工作室 登記地址: 臺北市萬華區吳興街284巷26之1號4樓 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 01578156 | 歇業 - 獨資 |
一山遊覽車客運有限公司 登記地址: 臺北市文山區景興路21號3樓 | 負責人: 朱建榮 | 統編: 16157908 | 核准設立 |
[ 查詢所有 朱建榮 ... ]
劉慧玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家弘 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林于傑 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
李東海 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
李東榮 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
陳素卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
林正元 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
張坤弘 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
張欣妍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
簡玉娟 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
張舒婷 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
劉慧玲職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家輝職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家弘職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林于傑職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
李東海職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
李東榮職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
陳素卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
林正元職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
張坤弘職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
張欣妍職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
簡玉娟職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
張舒婷職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |