許玉麟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許玉麟的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是宜企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 宜企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 許玉麟 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱宜企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名許玉麟 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名許玉麟的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是宜企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 宜企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 許玉麟 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱宜企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名許玉麟 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
展宜企業社 | 統一編號: 30346640 | 聯絡電話: 9961800 | 宜蘭縣南澳鄉 | 設立日期: 2009/10/8 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
湘宜企業股份有限公司 | 主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 05506801 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣冬山鄉大興村德興九路一號 @ 登記工廠名錄 |
翠宜企業社 | 產品中類: 29機械設備製造業 30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市五股區五工三路114號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備 303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
楊宜靜 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宜宜企業有限公司 | 統一編號: 83003329 @ 董監事資料集 |
品宜企業有限公司 | 電話: 022172036 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新店區北宜路二段八二之七號壹樓 @ 醫療器材商資料集 |
湘宜企業股份有限公司 | 統一編號: 05506801 | 電話號碼: 03-9907895 | 宜蘭縣冬山鄉大興村德興9路1號 @ 出進口廠商登記資料 |
"樟宜" 機械式輪椅 (未滅菌) | 英文品名: "CHAN YEAR" Mechanical wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第001054號 | 有效日期: 2020/09/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 樟宜企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
"樟宜" 醫療用手杖 (未滅菌) | 英文品名: "CHAN YEAR" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第001055號 | 有效日期: 2020/09/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用手杖(O.3075)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 樟宜企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
展宜企業社統一編號: 30346640 | 聯絡電話: 9961800 | 宜蘭縣南澳鄉 | 設立日期: 2009/10/8 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
湘宜企業股份有限公司主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 05506801 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣冬山鄉大興村德興九路一號 @ 登記工廠名錄 |
翠宜企業社產品中類: 29機械設備製造業 30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市五股區五工三路114號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備 303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
楊宜靜職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宜宜企業有限公司 | 統一編號: 83003329 @ 董監事資料集 |
品宜企業有限公司電話: 022172036 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新店區北宜路二段八二之七號壹樓 @ 醫療器材商資料集 |
湘宜企業股份有限公司統一編號: 05506801 | 電話號碼: 03-9907895 | 宜蘭縣冬山鄉大興村德興9路1號 @ 出進口廠商登記資料 |
"樟宜" 機械式輪椅 (未滅菌)英文品名: "CHAN YEAR" Mechanical wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第001054號 | 有效日期: 2020/09/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 樟宜企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
"樟宜" 醫療用手杖 (未滅菌)英文品名: "CHAN YEAR" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第001055號 | 有效日期: 2020/09/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用手杖(O.3075)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 樟宜企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 宜企業 ... ]
許玉麟 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 半熟蛋製作股份有限公司 | 統一編號: 83382905 @ 董監事資料集 |
許玉麟 | 公司名稱: 利奇佳有限公司 | 到職日期: 0981101 | 統一編號: 28832005 @ 公司登記經理人資料集 |
許玉麟 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 恆宜企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
許玉麟職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 半熟蛋製作股份有限公司 | 統一編號: 83382905 @ 董監事資料集 |
許玉麟公司名稱: 利奇佳有限公司 | 到職日期: 0981101 | 統一編號: 28832005 @ 公司登記經理人資料集 |
許玉麟職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 恆宜企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許玉麟 ... ]
岱宜企業社 | 地址: 宜蘭縣宜蘭市大福路一段47巷6號 | 電話: 03-928-6778 |
岱宜企業社 | 地址: 宜蘭縣宜蘭市大福路一段47巷6號 | 電話: 03-930-4286 |
駿宜企業社 | 地址: 宜蘭縣員山鄉金山東路295巷37號 | 電話: 03-922-2181 |
永宜企業社 | 地址: 宜蘭縣五結鄉國民路國全巷39號之1 | 電話: 03-950-8981 |
竑宜企業社 | 地址: 宜蘭縣蘇澳鎮永春路56號 | 電話: 03-995-5778 |
湘宜企業有限公司 | 地址: 宜蘭縣冬山鄉德興九路1號 | 電話: 03-990-7895 |
妥宜企業有限公司 | 地址: 台中市東區樂業路315號 | 電話: 04-2215-0800 |
弘宜企業有限公司 | 地址: 台北市中山區遼寧街112號5樓之4 | 電話: 02-2716-2701 |
鎂宜企業有限公司 | 地址: 高雄市楠梓區德民路951號 | 電話: 07-368-0111 |
卡司柏宜企業有限公司 | 地址: 台北市大安區羅斯福路二段79號6樓之2 | 電話: 02-2362-0826 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
駿宜企業社 宜蘭縣宜蘭市泰山里金六結路560巷3弄2號一樓 | 莊天惠 | 70920156 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070900833) |
新宜企業社 宜蘭縣宜蘭市延平里東港路二段68號一樓 | 莊基雄 | 09828207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070903870) |
岱宜企業社 宜蘭縣宜蘭市新生里中山路五段二五二巷三0號一樓 | 潘冠銘 | 70915668 | 核准設立 - 合夥 |
禾宜企業社 宜蘭縣蘇澳鎮長安里光明路16號一樓 | 簡宜屏 | 72812999 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090900303) |
宜宜企業有限公司 臺南市永康區中華路144-1號地下一層 | 楊宜靜 | 83003329 | 核准設立 |
灝宜企業社 宜蘭縣羅東鎮東安里陽明路198號六樓 | 吳宜珊 | 82353570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900237) |
詠宜企業社 宜蘭縣五結鄉五結村仁五路二段55號一樓 | 陳君毅 | 37843469 | 核准設立 - 獨資 |
長宜企業社 宜蘭縣羅東鎮仁德里忠義巷69號三樓之2 | 李富祥 | 92929906 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030903046) |
駿宜企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市泰山里金六結路560巷3弄2號一樓 | 負責人: 莊天惠 | 統編: 70920156 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070900833) |
新宜企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市延平里東港路二段68號一樓 | 負責人: 莊基雄 | 統編: 09828207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070903870) |
岱宜企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新生里中山路五段二五二巷三0號一樓 | 負責人: 潘冠銘 | 統編: 70915668 | 核准設立 - 合夥 |
禾宜企業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮長安里光明路16號一樓 | 負責人: 簡宜屏 | 統編: 72812999 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090900303) |
宜宜企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區中華路144-1號地下一層 | 負責人: 楊宜靜 | 統編: 83003329 | 核准設立 |
灝宜企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里陽明路198號六樓 | 負責人: 吳宜珊 | 統編: 82353570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900237) |
詠宜企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉五結村仁五路二段55號一樓 | 負責人: 陳君毅 | 統編: 37843469 | 核准設立 - 獨資 |
長宜企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮仁德里忠義巷69號三樓之2 | 負責人: 李富祥 | 統編: 92929906 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030903046) |
[ 查詢所有 宜企業 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
許玉麟商行 彰化縣芳苑鄉漢寶村芳漢路漢一段三九三巷六四號 | 許玉麟 | 14624132 | 歇業 - 獨資 |
玉坤工程行 高雄市鼓山區裕民街116號7樓 | 許玉麟 | 08901989 | 歇業 - 合夥 |
湯臣廣告有限公司 臺北市文山區景興路195號7樓之15 | 許玉麟 | 28071737 | 核准設立 |
慈心食品行 臺南市南區荔宅里興昌路59號13樓 | 許玉麟 | 47815765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060020880) |
吸虹柿企業行 嘉義市東區興仁里興仁街8巷56號一樓 | 許玉麟 | 92380098 | 核准設立 - 獨資 |
東口蛋行 彰化縣芳苑鄉王功村育嬰巷19號1樓(限辦公室使用) | 許玉麟 | 09316579 | 核准設立 - 獨資 |
伍美企業社 屏東縣屏東市文明里蘇州街二三號一樓 | 許玉麟 | 14487947 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10317255100) |
欣屋工程行 新北市新莊區中港路309巷3號 | 許玉麟 | 19435461 | 廢止 - 獨資 |
許玉麟商行 登記地址: 彰化縣芳苑鄉漢寶村芳漢路漢一段三九三巷六四號 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 14624132 | 歇業 - 獨資 |
玉坤工程行 登記地址: 高雄市鼓山區裕民街116號7樓 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 08901989 | 歇業 - 合夥 |
湯臣廣告有限公司 登記地址: 臺北市文山區景興路195號7樓之15 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 28071737 | 核准設立 |
慈心食品行 登記地址: 臺南市南區荔宅里興昌路59號13樓 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 47815765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060020880) |
吸虹柿企業行 登記地址: 嘉義市東區興仁里興仁街8巷56號一樓 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 92380098 | 核准設立 - 獨資 |
東口蛋行 登記地址: 彰化縣芳苑鄉王功村育嬰巷19號1樓(限辦公室使用) | 負責人: 許玉麟 | 統編: 09316579 | 核准設立 - 獨資 |
伍美企業社 登記地址: 屏東縣屏東市文明里蘇州街二三號一樓 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 14487947 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10317255100) |
欣屋工程行 登記地址: 新北市新莊區中港路309巷3號 | 負責人: 許玉麟 | 統編: 19435461 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 許玉麟 ... ]
王清奇 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
江瑞源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
龔張麗華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
宋永新 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
龔錦祥 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
鐘俊 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
高泉盛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
黃國益 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃國洲 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃麗蓉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃國峯 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃麗燕 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
李素真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
莊智為 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
陳民哲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
王清奇職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
江瑞源職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
龔張麗華職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
宋永新職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
龔錦祥職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
鐘俊職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
高泉盛職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
黃國益職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃國洲職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃麗蓉職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃國峯職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
黃麗燕職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
李素真職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
莊智為職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
陳民哲職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |