李聰明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李聰明的職稱是監察人, 持有股份數是1200000, 公司名稱是有成股份有限公司, 統一編號是07622003.
| 公司名稱: 有成股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 07622003 |
公司名稱: 有成股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 07622003 |
[ 搜尋所有相關: 李聰明 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 有成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 有成 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 澎湖縣政府 | 指定登錄理由: 現況保存完整,角石築砌精緻,見證日治時期營造技術色,具稀少性、不易再現及建築史之意義,富再利用價值及潛力。 @ 文資局古蹟 |
| 1 | 開放時間: 每日開園時間為上午9時至下午17時(最後入園為下午16時),休園日於官方網站另行公告;假日提供免費導覽,其餘時段亦可預約付費導覽。 | 現狀: 建築狀況良好,惟屋頂有輕微植物附生與鳥禽排遺問題。 | 歷史沿革: 道光6年(西元1826年)魏家祖先魏儉正自汀州府永定縣渡海來臺,至彰化縣武西保永靖街開墾。道光20年(西元1840年),開張「成安藥舖」。魏儉正之四子魏尚瑩(道光25年至明治34年;西元1845年至西... @ 文資局歷史建築 |
| 級別名稱: 重要民俗 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 一、南關線三大廟自古即有「三角交陪」情誼,堪稱信仰共同體,當其中任一座宮廟舉辦王醮暨遊社時,其他兩廟所屬香境(祭祀圈)內所有角頭廟之神轎、陣頭與信眾,都會以交陪廟角色出動,自主自發參與遶境。符合「民俗... | 儀式過程及重要特徵: 南關線三大廟舉行王醮期程,時間皆間隔12年或以上,其中關廟山西宮最為穩定,戰後固定12年於「戌」年舉行。主要儀程有著幾近相同的操作模式,包含:王醮(含慶成醮、水火醮)科儀、王府行儀、內外遶境等等,從取... @ 文資局民俗 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-06 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-10-14 09:00:00 | 結束時間: 2023-11-11 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道三段658號3樓 | 地點名稱: 台中文化大學推廣部Rich大樓 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 1 | 開放時間: 無限制 | 現狀: 1. 建築本體以右第二曲手向內傾斜較為嚴重,及護牆、曲手局部裂隙為主要損壞。
2. 灰砂材料受數百年之日照、降雨影響,部分紋飾風化較為嚴重,以致難以辨識原貌。
3. 墓塋周邊為雜草、雜木樹叢,墓體裂隙... | 歷史沿革: 陳與秀,金門陳坑(今成功)人,為陳八郎派下第八世孫,生卒年未詳,並為五房張厝房支派之開基者。此墓由陳坑陳八郎宗派五房族人祭掃,墓碑無碑文,歷代傳述墓主為其先祖陳與秀。
而據金門明代中舉第一人陳顯(字光... @ 文資局歷史建築 |
| 級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定/登錄理由: 1、共和堂欽點五毒大神陣於民國二十三年於家中鑾堂成立,民國三十五年東港共和堂建廟後落定,成立之後無官方色彩,以民間神靈交陪為核心,成員皆由地方上信仰社群之民眾,自動自發組成練習、扮將、出軍,自主參與意... | 儀式過程及重要特徵: 1.出陣時機
「東港共和堂欽點五毒大神」每隔3年舉行一次。自日治時期成立以來,大致都在東港迎王平安祭典前或後一年內的時間才有出陣,並以參與東港迎王平安祭典為主要目的。若剛好遇到王科年時,其他友好宮廟有... @ 文資局民俗 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 | 新聞發布日期: 2024-08-30 18:54:00 | 新聞編號: 20240830185914 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 澎湖縣政府 | 指定登錄理由: 現況保存完整,角石築砌精緻,見證日治時期營造技術色,具稀少性、不易再現及建築史之意義,富再利用價值及潛力。 @ 文資局古蹟 |
1 | 開放時間: 每日開園時間為上午9時至下午17時(最後入園為下午16時),休園日於官方網站另行公告;假日提供免費導覽,其餘時段亦可預約付費導覽。 | 現狀: 建築狀況良好,惟屋頂有輕微植物附生與鳥禽排遺問題。 | 歷史沿革: 道光6年(西元1826年)魏家祖先魏儉正自汀州府永定縣渡海來臺,至彰化縣武西保永靖街開墾。道光20年(西元1840年),開張「成安藥舖」。魏儉正之四子魏尚瑩(道光25年至明治34年;西元1845年至西... @ 文資局歷史建築 |
級別名稱: 重要民俗 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 一、南關線三大廟自古即有「三角交陪」情誼,堪稱信仰共同體,當其中任一座宮廟舉辦王醮暨遊社時,其他兩廟所屬香境(祭祀圈)內所有角頭廟之神轎、陣頭與信眾,都會以交陪廟角色出動,自主自發參與遶境。符合「民俗... | 儀式過程及重要特徵: 南關線三大廟舉行王醮期程,時間皆間隔12年或以上,其中關廟山西宮最為穩定,戰後固定12年於「戌」年舉行。主要儀程有著幾近相同的操作模式,包含:王醮(含慶成醮、水火醮)科儀、王府行儀、內外遶境等等,從取... @ 文資局民俗 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-09-06 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-10-14 09:00:00 | 結束時間: 2023-11-11 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道三段658號3樓 | 地點名稱: 台中文化大學推廣部Rich大樓 @ 新創圓夢網活動看板 |
1 | 開放時間: 無限制 | 現狀: 1. 建築本體以右第二曲手向內傾斜較為嚴重,及護牆、曲手局部裂隙為主要損壞。
2. 灰砂材料受數百年之日照、降雨影響,部分紋飾風化較為嚴重,以致難以辨識原貌。
3. 墓塋周邊為雜草、雜木樹叢,墓體裂隙... | 歷史沿革: 陳與秀,金門陳坑(今成功)人,為陳八郎派下第八世孫,生卒年未詳,並為五房張厝房支派之開基者。此墓由陳坑陳八郎宗派五房族人祭掃,墓碑無碑文,歷代傳述墓主為其先祖陳與秀。
而據金門明代中舉第一人陳顯(字光... @ 文資局歷史建築 |
級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定/登錄理由: 1、共和堂欽點五毒大神陣於民國二十三年於家中鑾堂成立,民國三十五年東港共和堂建廟後落定,成立之後無官方色彩,以民間神靈交陪為核心,成員皆由地方上信仰社群之民眾,自動自發組成練習、扮將、出軍,自主參與意... | 儀式過程及重要特徵: 1.出陣時機
「東港共和堂欽點五毒大神」每隔3年舉行一次。自日治時期成立以來,大致都在東港迎王平安祭典前或後一年內的時間才有出陣,並以參與東港迎王平安祭典為主要目的。若剛好遇到王科年時,其他友好宮廟有... @ 文資局民俗 |
新聞發布單位: 環境部環境部資源循環署 | 新聞發布日期: 2024-08-30 18:54:00 | 新聞編號: 20240830185914 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 有成 ... ]
根據姓名 李聰明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李聰明 ...) | OID: 2.16.886.119.90028.100985 | 電話: 06-3966800 | 地址: 臺南市安南區東和里長和路一段501號1樓 | DN: o=李聰明內科診所,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1365000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7768203 | 所代表法人: 李永祥開發股份有限公司 | 冠福投資股份有限公司 | 統一編號: 53554916 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1365000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 03-3261611 | 公司代號: 2477 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 33750329 | 住址: 桃園市桃園區幸福路99號 | 董事長: 吳明賢 | 成立日期: 19730115 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 08435773 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區西灣里大勇路62巷6號 @ 登記工廠名錄 |
| 總機電話: 02-23770282 | 公司代號: 6109 | 產業別: 27 | 營利事業統一編號: 23727428 | 住址: 台北市大安區基隆路四段43號研揚大樓7樓 | 董事長: 嚴維群 | 成立日期: 19900406 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 總機電話: (02)22672346 | 公司代號: 6185 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 22906009 | 住址: 新北市土城區自強街11巷1號3樓 | 董事長: 陳文鏗 | 成立日期: 19880426 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
OID: 2.16.886.119.90028.100985 | 電話: 06-3966800 | 地址: 臺南市安南區東和里長和路一段501號1樓 | DN: o=李聰明內科診所,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1365000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7768203 | 所代表法人: 李永祥開發股份有限公司 | 冠福投資股份有限公司 | 統一編號: 53554916 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1365000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 @ 董監事資料集 |
總機電話: 03-3261611 | 公司代號: 2477 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 33750329 | 住址: 桃園市桃園區幸福路99號 | 董事長: 吳明賢 | 成立日期: 19730115 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 08435773 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區西灣里大勇路62巷6號 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: 02-23770282 | 公司代號: 6109 | 產業別: 27 | 營利事業統一編號: 23727428 | 住址: 台北市大安區基隆路四段43號研揚大樓7樓 | 董事長: 嚴維群 | 成立日期: 19900406 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
總機電話: (02)22672346 | 公司代號: 6185 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 22906009 | 住址: 新北市土城區自強街11巷1號3樓 | 董事長: 陳文鏗 | 成立日期: 19880426 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 李聰明 ... ]
童有成 | 地址: 彰化縣二林鎮大成路一段160號 | 電話: 04-895-0736 |
有成食品實業有限公司 | 地址: 新北市中和區立德街98巷58號 | 電話: 02-2221-9618 |
有成鋁業有限公司 | 地址: 高雄市仁武區安樂一街90號之2 | 電話: 07-374-4672 |
有成貨運交通有限公司 | 地址: 新北市新莊區中正路653號之1、8樓 | 電話: 02-2906-5979 |
有成貨運交通有限公司 | 地址: 新北市樹林區三福街47巷2號 | 電話: 02-2689-6121 |
有成精密股份有限公司 | 地址: 新竹縣新豐鄉中崙村中侖218號之1 | 電話: 03-699-2336 |
有成精密股份有限公司 | 地址: 新竹縣新豐鄉新和路96號3樓 | 電話: 03-568-8699 |
有成紙業股份有限公司 | 地址: 桃園市新屋區石磊村3鄰9號之3 | 電話: 03-477-6171 |
有成鋁業有限公司 | 地址: 高雄市仁武區安樂一街90號之2 | 電話: 07-374-0334 |
有成五金有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區中山二路206號1樓 | 電話: 02-2282-8341 |
名稱 有成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 有成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有成成衣企業社 新北市板橋區中正路325巷21號 | 許教圖 | 34767093 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088115898) |
有成輪胎行 新北市五股區成泰路1段237號之3三樓 | 王滄德 | 34754506 | 廢止 - 獨資 |
有成企業社 臺南市北區文成里和緯路3段357號1樓 | 陳雅雯 | 93860953 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080003854) |
有成行銷管理顧問有限公司 新北市板橋區溪崑一街43號 | 劉育君 | 24591770 | 核准設立 |
有成數位科技印刷裝訂股份有限公司 臺南市南區新和橫路17號 | 鄭和成 | 69658682 | 核准設立 |
唯有成健康事業股份有限公司 高雄市楠梓區藍昌路469號 | 馬維成 | 90437763 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-10) |
有成實業社 臺南市善化區小新里小新營144號 | 林有成 | 06565476 | 核准設立 - 獨資 |
有成建材行 新北市板橋區金門街253巷10弄13號5樓(現場僅供辦公室使用) | 陳有成 | 18456847 | 核准設立 - 獨資 |
有成成衣企業社 登記地址: 新北市板橋區中正路325巷21號 | 負責人: 許教圖 | 統編: 34767093 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088115898) |
有成輪胎行 登記地址: 新北市五股區成泰路1段237號之3三樓 | 負責人: 王滄德 | 統編: 34754506 | 廢止 - 獨資 |
有成企業社 登記地址: 臺南市北區文成里和緯路3段357號1樓 | 負責人: 陳雅雯 | 統編: 93860953 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080003854) |
有成行銷管理顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區溪崑一街43號 | 負責人: 劉育君 | 統編: 24591770 | 核准設立 |
有成數位科技印刷裝訂股份有限公司 登記地址: 臺南市南區新和橫路17號 | 負責人: 鄭和成 | 統編: 69658682 | 核准設立 |
唯有成健康事業股份有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區藍昌路469號 | 負責人: 馬維成 | 統編: 90437763 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-10) |
有成實業社 登記地址: 臺南市善化區小新里小新營144號 | 負責人: 林有成 | 統編: 06565476 | 核准設立 - 獨資 |
有成建材行 登記地址: 新北市板橋區金門街253巷10弄13號5樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳有成 | 統編: 18456847 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 有成 ... ]
姓名 李聰明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李聰明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正李聰明自營計程車行 新北市板橋區四維路339巷1號4樓 | 李聰明 | 34554752 | 核准設立 - 獨資 |
李聰明自營計程車行 臺北市士林區社子街114號1樓 | 李聰明 | 01813568 | 撤銷 - 獨資 |
尹李聰明自營計程車行 新北市永和區林森路39巷10號3樓 | 李聰明 | 34617757 | 核准設立 - 獨資 |
李聰明自營計程車行 新北市新莊區中正路726之5號5樓 | 李聰明 | 36072061 | 核准設立 - 獨資 |
金李聰明自營計程車行 新北市蘆洲區仁愛路147-74號5樓 | 李聰明 | 36356004 | 核准設立 - 獨資 |
李聰明自營計程車行 彰化縣鹿港鎮頂番里鹿和路四段155巷68弄17號 | 李聰明 | 59165301 | 核准設立 - 獨資 |
聰發水電行 澎湖縣馬公市陽明里朝陽路67巷3號 | 李聰明 | 96370228 | 歇業 - 獨資 |
金包李小吃店 新北市金山區和平里金包里街85號 | 李聰明 | 30274998 | 核准設立 - 獨資 |
正李聰明自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區四維路339巷1號4樓 | 負責人: 李聰明 | 統編: 34554752 | 核准設立 - 獨資 |
李聰明自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社子街114號1樓 | 負責人: 李聰明 | 統編: 01813568 | 撤銷 - 獨資 |
尹李聰明自營計程車行 登記地址: 新北市永和區林森路39巷10號3樓 | 負責人: 李聰明 | 統編: 34617757 | 核准設立 - 獨資 |
李聰明自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區中正路726之5號5樓 | 負責人: 李聰明 | 統編: 36072061 | 核准設立 - 獨資 |
金李聰明自營計程車行 登記地址: 新北市蘆洲區仁愛路147-74號5樓 | 負責人: 李聰明 | 統編: 36356004 | 核准設立 - 獨資 |
李聰明自營計程車行 登記地址: 彰化縣鹿港鎮頂番里鹿和路四段155巷68弄17號 | 負責人: 李聰明 | 統編: 59165301 | 核准設立 - 獨資 |
聰發水電行 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里朝陽路67巷3號 | 負責人: 李聰明 | 統編: 96370228 | 歇業 - 獨資 |
金包李小吃店 登記地址: 新北市金山區和平里金包里街85號 | 負責人: 李聰明 | 統編: 30274998 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李聰明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|