劉秀榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉秀榮的職稱是監察人, 持有股份數是120, 公司名稱是松鎮股份有限公司, 統一編號是23171743.
根據名稱 松鎮 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 松鎮 ...) | 敍述者: 廖松鎮 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/12 | 故事摘要: 廖松鎮於民國26年出生,正值日據時代,小時候念了兩年日文之後繼續學漢文。13歲出來工作,16、17歲開始製作電瓶,一路上由水電做到開五金行,至今已開了50年。40多歲時家計負擔比較輕,就投入獅潭義民廟... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 英文品名: ANALGESIC TABLETS "C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第020554號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2015/07/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2013/05/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASPIRIN;;ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) | 製造商名稱: 久松化學企業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: ANALGESIC TABLETS "C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第020554號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
| 英文品名: ANALGESIC TABLETS "C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第020554號 @ 藥品仿單或外盒資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 銘峰工業股份有限公司 | 統一編號: 23368909 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 松鎮創業投資股份有限公司 | 統一編號: 70810952 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 松鎮創業投資股份有限公司 | 到職日期: 0900607 | 統一編號: 70810952 @ 公司登記經理人資料集 |
敍述者: 廖松鎮 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/12 | 故事摘要: 廖松鎮於民國26年出生,正值日據時代,小時候念了兩年日文之後繼續學漢文。13歲出來工作,16、17歲開始製作電瓶,一路上由水電做到開五金行,至今已開了50年。40多歲時家計負擔比較輕,就投入獅潭義民廟... @ 國民記憶庫故事資料 |
英文品名: ANALGESIC TABLETS "C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第020554號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2015/07/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2013/05/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 醫師藥師藥劑生指示藥品 | 主成分略述: ASPIRIN;;ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) | 製造商名稱: 久松化學企業股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: ANALGESIC TABLETS "C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第020554號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
英文品名: ANALGESIC TABLETS "C.S." | 許可證字號: 衛署藥製字第020554號 @ 藥品仿單或外盒資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 銘峰工業股份有限公司 | 統一編號: 23368909 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 松鎮創業投資股份有限公司 | 統一編號: 70810952 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 松鎮創業投資股份有限公司 | 到職日期: 0900607 | 統一編號: 70810952 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 松鎮 ... ]
根據姓名 劉秀榮 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 劉秀榮 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1260 | 所代表法人: | 瑞陽育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 22569787 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 葉睦事業有限公司 | 統一編號: 80630901 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1260 | 所代表法人: | 瑞陽育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 22569787 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 葉睦事業有限公司 | 統一編號: 80630901 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉秀榮 ... ]
名稱 松鎮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 松鎮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松鎮創業投資股份有限公司 臺北市信義區松德路一七一號十五樓之二 | | 70810952 | 解散 (文號: 2001-11-21 經商字 第09001455040號) |
松鎮股份有限公司 新北市新莊區瓊林南路一五九號之一 | | 23171743 | 解散 (文號: 2001-1-30 經90中字 第0903163741號) |
松鎮創業投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路一七一號十五樓之二 | 統編: 70810952 | 解散 (文號: 2001-11-21 經商字 第09001455040號) |
松鎮股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區瓊林南路一五九號之一 | 統編: 23171743 | 解散 (文號: 2001-1-30 經90中字 第0903163741號) |
姓名 劉秀榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 劉秀榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和裕金香舖 新竹縣竹東鎮榮華里二十鄰長春路六八0號 | 劉秀榮 | 77700826 | 歇業 - 獨資 |
志盛香料廠 新竹縣橫山鄉力行村中山街一段231號 | 劉秀榮 | 02766830 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040302840) |
同原制冷設備工程行 臺北市文山區景豐街48巷9之2號 | 劉秀榮 | 27170745 | 核准設立 - 獨資 |
協和電機行 新竹縣竹東鎮二重里8鄰中興路三段248號 | 劉秀榮 | 47073242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100300044) |
葉睦事業有限公司 桃園縣中壢市復興里復華九街一○三號 | 劉秀榮 | 80630901 | 核准設立 |
厚億工程行 臺中市霧峰區坑口里中正路692巷15號1樓 | 劉秀榮 | 98852910 | 核准設立 - 獨資 |
和裕金香舖 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮華里二十鄰長春路六八0號 | 負責人: 劉秀榮 | 統編: 77700826 | 歇業 - 獨資 |
志盛香料廠 登記地址: 新竹縣橫山鄉力行村中山街一段231號 | 負責人: 劉秀榮 | 統編: 02766830 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040302840) |
同原制冷設備工程行 登記地址: 臺北市文山區景豐街48巷9之2號 | 負責人: 劉秀榮 | 統編: 27170745 | 核准設立 - 獨資 |
協和電機行 登記地址: 新竹縣竹東鎮二重里8鄰中興路三段248號 | 負責人: 劉秀榮 | 統編: 47073242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100300044) |
葉睦事業有限公司 登記地址: 桃園縣中壢市復興里復華九街一○三號 | 負責人: 劉秀榮 | 統編: 80630901 | 核准設立 |
厚億工程行 登記地址: 臺中市霧峰區坑口里中正路692巷15號1樓 | 負責人: 劉秀榮 | 統編: 98852910 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉秀榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|