謝振松
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝振松的職稱是董事, 持有股份數是6000000, 公司名稱是太田有限公司, 統一編號是56939979.
根據名稱 太田 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 太田 ...) | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| (中華民國)紀鷗集;(中華民國)太田宏介 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)紀鷗集;(中華民國)太田宏介 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 一、〈新高山〉自祝山眺望新高山的作畫處,為當時頗具知名度景點,見證阿里山觀光浪潮下眾多畫家先後到此創作。
二、阿里山觀光事業始於1920年代末期,而祝山作為觀覽新高山地點亦於此時受到注目,曾造訪此地者... | 保存現狀: 原受損嚴重,已全色修復,現狀況穩定。 @ 文資局古物 |
| 英文品名: AMPICILLIN CAPSULES 500MG "Taiten" | 許可證字號: 衛署藥製字第019300號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2028/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症 | 劑型: 膠囊劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: AMPICILLIN (TRIHYDRATE) | 製造商名稱: 政德製藥股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
(中華民國)紀鷗集;(中華民國)太田宏介 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)紀鷗集;(中華民國)太田宏介 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 一、〈新高山〉自祝山眺望新高山的作畫處,為當時頗具知名度景點,見證阿里山觀光浪潮下眾多畫家先後到此創作。
二、阿里山觀光事業始於1920年代末期,而祝山作為觀覽新高山地點亦於此時受到注目,曾造訪此地者... | 保存現狀: 原受損嚴重,已全色修復,現狀況穩定。 @ 文資局古物 |
英文品名: AMPICILLIN CAPSULES 500MG "Taiten" | 許可證字號: 衛署藥製字第019300號 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 有效日期: 2028/12/31 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症 | 劑型: 膠囊劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: AMPICILLIN (TRIHYDRATE) | 製造商名稱: 政德製藥股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 太田 ... ]
根據姓名 謝振松 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 謝振松 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 泰農股份有限公司 | 統一編號: 23559766 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10400000 | 所代表法人: | 聯泰光電科技有限公司 | 統一編號: 42976241 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 泰農股份有限公司 | 統一編號: 23559766 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10400000 | 所代表法人: | 聯泰光電科技有限公司 | 統一編號: 42976241 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝振松 ... ]
太田獸肉店 | 地址: 台中市神岡區中山路1323巷2號 | 電話: 04-2562-2788 |
太田日式燒肉屋(永和店) | 地址: 新北市永和區永和路一段146號1樓 | 電話: 02-8923-2121 |
太田商號 | 地址: 高雄市新興區大同一路35號1樓 | 電話: 07-215-2199 |
太田藥局 | 地址: 嘉義縣梅山鄉中山路167號 | 電話: 05-262-6447 |
太田藥品股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區民族一路2巷27號 | 電話: 07-227-0300 |
太田藥品股份有限公司 | 地址: 高雄市三民區民族一路2巷27號1樓 | 電話: 07-222-9902 |
伸太田工業股份有限公司 | 地址: 台中市神岡區溪洲路202號 | 電話: 04-2562-6155 |
太田企業有限公司 | 地址: 台中市神岡區中山路879號 | 電話: 04-2562-8236 |
吳太田 | 地址: 彰化縣彰化市彰南路三段488號 | 電話: 04-737-1217 |
名稱 太田 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 太田)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊太田自營計程車行 高雄市楠梓區隆昌里軍鉸路780巷87弄82號 | 楊太田 | 83671285 | 核准設立 - 獨資 |
太田牧場 屏東縣麟洛鄉新田村民族路408號 | 邱永豐 | 19979365 | 核准設立 - 獨資 |
太田屋日式割烹店 桃園市桃園區中聖里中山路871號1樓 | 葉榮德 | 10077132 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129015229) |
太田燒肉屋小吃店 臺北市中山區林森北路119巷5號 | 毛台勝 | 13845951 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1084108232) |
太田藥品股份有限公司 高雄市三民區建國一路496號1、2樓 | 洪春平 | 14076141 | 核准設立 |
太田國際管理顧問股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段159號6樓 | 王佩琴 | 24555681 | 核准設立 |
太田塑膠有限公司 新北市樹林區三福街121巷13號3樓 | 沈五妹 | 24718708 | 解散 |
太田藥局 嘉義縣梅山鄉梅南村中山路167號 | 李延守 | 26490045 | 核准設立 - 獨資 |
楊太田自營計程車行 登記地址: 高雄市楠梓區隆昌里軍鉸路780巷87弄82號 | 負責人: 楊太田 | 統編: 83671285 | 核准設立 - 獨資 |
太田牧場 登記地址: 屏東縣麟洛鄉新田村民族路408號 | 負責人: 邱永豐 | 統編: 19979365 | 核准設立 - 獨資 |
太田屋日式割烹店 登記地址: 桃園市桃園區中聖里中山路871號1樓 | 負責人: 葉榮德 | 統編: 10077132 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129015229) |
太田燒肉屋小吃店 登記地址: 臺北市中山區林森北路119巷5號 | 負責人: 毛台勝 | 統編: 13845951 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1084108232) |
太田藥品股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區建國一路496號1、2樓 | 負責人: 洪春平 | 統編: 14076141 | 核准設立 |
太田國際管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段159號6樓 | 負責人: 王佩琴 | 統編: 24555681 | 核准設立 |
太田塑膠有限公司 登記地址: 新北市樹林區三福街121巷13號3樓 | 負責人: 沈五妹 | 統編: 24718708 | 解散 |
太田藥局 登記地址: 嘉義縣梅山鄉梅南村中山路167號 | 負責人: 李延守 | 統編: 26490045 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 太田 ... ]
姓名 謝振松 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 謝振松)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
享湛企業社 新北市新店區中興路3段205巷7弄1號1樓 | 謝振松 | 14510026 | 歇業 - 獨資 |
宏光文化出版社 臺北市中正區羅斯福路2段41號12樓之3 | 謝振松 | 15984984 | 歇業 - 獨資 |
聯泰光電科技有限公司 雲林縣二崙鄉大義村興義路4-17號 | 謝振松 | 42976241 | 核准設立 |
紘翔土木包工業 雲林縣虎尾鎮新吉里新吉二九之一O號 | 謝振松 | 45285115 | 核准停業 - 獨資 |
太田有限公司 彰化縣埔心鄉東門村新興路176號 | 謝振松 | 56939979 | 核准設立 |
台灣道禮農業推廣股份有限公司 新竹縣湖口鄉中正村中興街17號1樓 | 謝振松 | 83446181 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
大鬍子便利商店 桃園縣桃園市福林里陽明六街36號1樓 | 謝振松 | 87704250 | 歇業 - 獨資 |
享湛企業社 登記地址: 新北市新店區中興路3段205巷7弄1號1樓 | 負責人: 謝振松 | 統編: 14510026 | 歇業 - 獨資 |
宏光文化出版社 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路2段41號12樓之3 | 負責人: 謝振松 | 統編: 15984984 | 歇業 - 獨資 |
聯泰光電科技有限公司 登記地址: 雲林縣二崙鄉大義村興義路4-17號 | 負責人: 謝振松 | 統編: 42976241 | 核准設立 |
紘翔土木包工業 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新吉里新吉二九之一O號 | 負責人: 謝振松 | 統編: 45285115 | 核准停業 - 獨資 |
太田有限公司 登記地址: 彰化縣埔心鄉東門村新興路176號 | 負責人: 謝振松 | 統編: 56939979 | 核准設立 |
台灣道禮農業推廣股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉中正村中興街17號1樓 | 負責人: 謝振松 | 統編: 83446181 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
大鬍子便利商店 登記地址: 桃園縣桃園市福林里陽明六街36號1樓 | 負責人: 謝振松 | 統編: 87704250 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝振松 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
|