謝佳芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝佳芳的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是泰申宏有限公司, 統一編號是59058631.
| 統一編號: 59058631 | 電話號碼: 03-9357308 | 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號 |
統一編號: 59058631 | 電話號碼: 03-9357308 | 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號 |
[ 搜尋所有相關: 謝佳芳 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 謝佳芳 ...) | 英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Heart System and Accessories | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033259號 | 有效日期: 2025/05/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Heart以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
| 英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Heart System and Accessorie | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033259號 | 有效日期: 20250521 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Heart以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
| 英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Lung System and Accessories | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033929號 | 有效日期: 2025/10/13 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Lung以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
| 英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Lung System and Accessorie | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033929號 | 有效日期: 20251013 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Lung以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Heart System and Accessories | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033259號 | 有效日期: 2025/05/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Heart以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Heart System and Accessorie | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033259號 | 有效日期: 20250521 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Heart以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Lung System and Accessories | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033929號 | 有效日期: 2025/10/13 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Lung以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
英文品名: “TransMedics” Organ Care System (OCS) Lung System and Accessorie | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033929號 | 有效日期: 20251013 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Organ Care System-Lung以下空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 泰申宏有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 謝佳芳 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 食品業者登錄字號: G-159058631-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 59058631 | 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號 |
食品業者登錄字號: G-159058631-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 59058631 | 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號 |
[ 搜尋所有相關: 謝佳芳 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 泰申宏 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 泰申宏 ...) | 電話: 0937240822,02-27905788 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 許可項目及作業內容: Organ Care System(OCS) Liver And Accessories | 國別: USA-美國 | 是否在3年有效期間內: N | 醫療器材商名稱: 泰申宏有限公司 | 有效期限: 2028-02-25 @ 醫療器材QSD製造許可資料集 |
電話: 0937240822,02-27905788 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
許可項目及作業內容: Organ Care System(OCS) Liver And Accessories | 國別: USA-美國 | 是否在3年有效期間內: N | 醫療器材商名稱: 泰申宏有限公司 | 有效期限: 2028-02-25 @ 醫療器材QSD製造許可資料集 |
[ 搜尋所有 泰申宏 ... ]
根據姓名 謝佳芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝佳芳 ...) | 食品業者登錄字號: J-200084704-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣新埔鎮旱坑里5鄰旱坑路一段82巷1號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 事務所名稱: 元諴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市雲長路176號 | 電話: 04-76***63 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (102)台財稅證字第00384號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
食品業者登錄字號: J-200084704-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣新埔鎮旱坑里5鄰旱坑路一段82巷1號 @ 食品業者登錄資料集 |
事務所名稱: 元諴稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市雲長路176號 | 電話: 04-76***63 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (102)台財稅證字第00384號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/20 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2719397 | 機構負責人姓名: 謝佳芳 | 機構代碼: 1X1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市永康區中山東路430號5樓A室 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝佳芳 ... ]
名稱 泰申宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 泰申宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰申宏有限公司 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號 | 謝佳芳 | 59058631 | 核准設立 |
泰申宏有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市思源里嵐峰路三段48巷5號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 59058631 | 核准設立 |
姓名 謝佳芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝佳芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永芳水果店 臺南市中西區民族路二段242號1樓 | 謝佳芳 | 69722777 | 歇業 - 獨資 |
唐唐精品店 桃園縣中壢市中山里榮安一街213號1樓 | 謝佳芳 | 09716272 | 歇業 - 獨資 |
冠泰企業社 新竹縣竹北市東海里東海一街95巷138弄13號 | 謝佳芳 | 14822077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120300836) |
神鼎科技股份有限公司 臺北市南港區重陽路223號2樓 | 謝佳芳 | 16771475 | 核准設立 |
巧系服飾店 新北市土城區裕民路92巷23弄7號 | 謝佳芳 | 31686717 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035244482) |
全能商行 臺南市永康區崑山里大灣路815號2樓 | 謝佳芳 | 37744117 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036386) |
銓星文具行 臺北市內湖區星雲街20號 | 謝佳芳 | 38458858 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030011485) |
銓星文具行 臺北市內湖區星雲街20號 | 謝佳芳 | 38515366 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064206058) |
永芳水果店 登記地址: 臺南市中西區民族路二段242號1樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 69722777 | 歇業 - 獨資 |
唐唐精品店 登記地址: 桃園縣中壢市中山里榮安一街213號1樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 09716272 | 歇業 - 獨資 |
冠泰企業社 登記地址: 新竹縣竹北市東海里東海一街95巷138弄13號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 14822077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120300836) |
神鼎科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路223號2樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 16771475 | 核准設立 |
巧系服飾店 登記地址: 新北市土城區裕民路92巷23弄7號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 31686717 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035244482) |
全能商行 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路815號2樓 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 37744117 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036386) |
銓星文具行 登記地址: 臺北市內湖區星雲街20號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 38458858 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030011485) |
銓星文具行 登記地址: 臺北市內湖區星雲街20號 | 負責人: 謝佳芳 | 統編: 38515366 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064206058) |
[ 查詢所有 謝佳芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|