蔡淳如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡淳如的職稱是董事, 持有股份數是7000000, 所代表法人是淳星投資有限公司, 公司名稱是淳瑩有限公司, 統一編號是66555965.
根據名稱 淳瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 淳瑩 ...) | 敍述者: | 上傳者: Miffy Che | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/08/20 | 故事摘要: 蘇淳瑩引進「大腦喚醒課程」並成立基金會推廣課程,只希望更多家庭、身心靈無助的靈魂能夠因此得到幫助,有這麼大的使命感都得從她的孩子說起。
兒子Hans有亞斯伯格症,智力、記憶力都很好,唯獨缺乏社交、人... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區學府里辛亥路3段223號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區學府里辛亥路3段223號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區學府里辛亥路3段223號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照ABC據點 |
敍述者: | 上傳者: Miffy Che | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/08/20 | 故事摘要: 蘇淳瑩引進「大腦喚醒課程」並成立基金會推廣課程,只希望更多家庭、身心靈無助的靈魂能夠因此得到幫助,有這麼大的使命感都得從她的孩子說起。
兒子Hans有亞斯伯格症,智力、記憶力都很好,唯獨缺乏社交、人... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區學府里辛亥路3段223號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區學府里辛亥路3段223號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區學府里辛亥路3段223號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23212663 | 機構負責人姓名: 蘇淳瑩 | 機構代碼: BD0100060 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市大安區永康里信義路二段148巷6號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 淳瑩 ... ]
根據姓名 蔡淳如 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡淳如 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1512000 | 所代表法人: | 淳星投資有限公司 | 統一編號: 54658811 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 如軒科技有限公司 | 統一編號: 55944974 @ 董監事資料集 |
| 作者: 陳雅鈴, 黃麗鳳, 蔡淳如主編 | 出版機構: 屏東大學 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 108 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7222-02-7 (平裝, NT$300, 108面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1512000 | 所代表法人: | 淳星投資有限公司 | 統一編號: 54658811 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 如軒科技有限公司 | 統一編號: 55944974 @ 董監事資料集 |
作者: 陳雅鈴, 黃麗鳳, 蔡淳如主編 | 出版機構: 屏東大學 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 108 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7222-02-7 (平裝, NT$300, 108面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 蔡淳如 ... ]
名稱 淳瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 淳瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淳瑩有限公司 新北市土城區日新街37巷10號2樓 | 蔡淳如 | 66555965 | 核准設立 |
淳瑩有限公司 登記地址: 新北市土城區日新街37巷10號2樓 | 負責人: 蔡淳如 | 統編: 66555965 | 核准設立 |
姓名 蔡淳如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 蔡淳如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淳星投資有限公司 新北市土城區日新街37巷10號2樓 | 蔡淳如 | 54658811 | 核准設立 |
豆豆農產行 屏東縣九如鄉東寧村林森路10號1樓 | 蔡淳如 | 47903346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10701679700) |
如軒科技有限公司 嘉義市西區劉厝里大富路376號1樓 | 蔡淳如 | 55944974 | 核准設立 |
福禧商行 臺南市南區新昌里國華街1段105號 | 蔡淳如 | 00263392 | 核准設立 - 獨資 |
淳星投資有限公司 登記地址: 新北市土城區日新街37巷10號2樓 | 負責人: 蔡淳如 | 統編: 54658811 | 核准設立 |
豆豆農產行 登記地址: 屏東縣九如鄉東寧村林森路10號1樓 | 負責人: 蔡淳如 | 統編: 47903346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10701679700) |
如軒科技有限公司 登記地址: 嘉義市西區劉厝里大富路376號1樓 | 負責人: 蔡淳如 | 統編: 55944974 | 核准設立 |
福禧商行 登記地址: 臺南市南區新昌里國華街1段105號 | 負責人: 蔡淳如 | 統編: 00263392 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|