劉清
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉清的職稱是董事, 持有股份數是1520000, 公司名稱是皇冠自動控制設備有限公司, 統一編號是97342714.
| 統一編號: 97342714 | 電話號碼: 04-8367896 | 彰化縣埤頭鄉永豐村東西路753巷23弄7號 |
統一編號: 97342714 | 電話號碼: 04-8367896 | 彰化縣埤頭鄉永豐村東西路753巷23弄7號 |
[ 搜尋所有相關: 劉清 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 97342714 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埤頭鄉永豐村東西路七五三巷二三弄七號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 97342714 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埤頭鄉永豐村東西路七五三巷二三弄七號 |
[ 搜尋所有相關: 劉清 @ 登記工廠名錄 ]
根據姓名 劉清 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉清 ...) | 電話: +886-6-2209539 | 開放時間: 週一~週日06:00–14:00 | 分類: 地方小吃、中式美食 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區府前路一段210號 @ 臺南餐飲 |
| 敍述者: | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 劉清雲、劉崇岳 | 發佈日期: 2014/09/04 | 故事摘要: 劉清雲和劉崇岳這對父子從事竹子加工製品已經長達40餘年,劉崇岳說為了符合社會的需求,企業轉型是必要的。從一開始的代工直到後來轉型成生物科技,父子說最大的困難是兩人之間的爭論,他們常常因為意見不合而爭執... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 廖鎧、李翊綺、劉孟誠、鄧健雯 | 上傳者: 裴倫 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 劉清正 | 發佈日期: 2014/07/05 | 故事摘要: 劉清正的家族從清代就開始造船,他從小就學習造龍舟的技術,但隨著時代改變,船運開始沒落。為了文化革新,他成立了龍舟文化協會,要將龍舟文化傳承下去,並發揚光大。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 符合一般古物指定基準第1款「具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色」:人像雕刻為卑南族青年會所重要精神指標,彰顯部落傳統文化的特點。
2. 符合一般古物指定基準第2... | 保存現狀: 狀況穩定。
兩片木雕柱立於會所內時均已塗抹保護漆,其中側身男像因選用板材通過髓心,其頂端至人像肩部有一道裂痕。因木柱屬於建築構件,木雕柱上下緣除有切割痕跡外,側身男像接觸地面之底部,有多處因粉蠹蟲及天... @ 文資局古物 |
| 聯絡人及電話: 劉清波03-5924871;03-5922112 | 歷任董事長: 第一任:劉陳光第二任:劉興基第三任:林阿際第四任:劉家固現任:劉阿鍊 | 成立日期: 日據時代成立(原名財團法人存仁院) 86/11/22核可更名 @ 新竹縣慈善基金會 |
| 姓名: 劉清露 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-24379767 | 臺中市北屯區太原路3段903號 @ 地政士開業資料 |
電話: +886-6-2209539 | 開放時間: 週一~週日06:00–14:00 | 分類: 地方小吃、中式美食 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區府前路一段210號 @ 臺南餐飲 |
敍述者: | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 劉清雲、劉崇岳 | 發佈日期: 2014/09/04 | 故事摘要: 劉清雲和劉崇岳這對父子從事竹子加工製品已經長達40餘年,劉崇岳說為了符合社會的需求,企業轉型是必要的。從一開始的代工直到後來轉型成生物科技,父子說最大的困難是兩人之間的爭論,他們常常因為意見不合而爭執... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 廖鎧、李翊綺、劉孟誠、鄧健雯 | 上傳者: 裴倫 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 劉清正 | 發佈日期: 2014/07/05 | 故事摘要: 劉清正的家族從清代就開始造船,他從小就學習造龍舟的技術,但隨著時代改變,船運開始沒落。為了文化革新,他成立了龍舟文化協會,要將龍舟文化傳承下去,並發揚光大。 @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 符合一般古物指定基準第1款「具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色」:人像雕刻為卑南族青年會所重要精神指標,彰顯部落傳統文化的特點。
2. 符合一般古物指定基準第2... | 保存現狀: 狀況穩定。
兩片木雕柱立於會所內時均已塗抹保護漆,其中側身男像因選用板材通過髓心,其頂端至人像肩部有一道裂痕。因木柱屬於建築構件,木雕柱上下緣除有切割痕跡外,側身男像接觸地面之底部,有多處因粉蠹蟲及天... @ 文資局古物 |
聯絡人及電話: 劉清波03-5924871;03-5922112 | 歷任董事長: 第一任:劉陳光第二任:劉興基第三任:林阿際第四任:劉家固現任:劉阿鍊 | 成立日期: 日據時代成立(原名財團法人存仁院) 86/11/22核可更名 @ 新竹縣慈善基金會 |
姓名: 劉清露 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-24379767 | 臺中市北屯區太原路3段903號 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 劉清 ... ]
名稱 皇冠自動控制設備 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 皇冠自動控制設備)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皇冠自動控制設備有限公司 彰化縣埤頭鄉永豐村東西路753巷23弄7號 | 劉清 | 97342714 | 核准設立 |
皇冠自動控制設備有限公司 登記地址: 彰化縣埤頭鄉永豐村東西路753巷23弄7號 | 負責人: 劉清 | 統編: 97342714 | 核准設立 |
姓名 劉清 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉清)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉清祥電器行 苗栗縣苑裡鎮舊社里2鄰25之9號 | 劉清祥 | 02904622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031000837) |
劉清洪自營計程車行 新北市板橋區5權街32巷19之2號 | 劉清洪 | 34651023 | 核准設立 - 獨資 |
劉清諒自營計程車行 高雄市鳥松區坔埔里同富街132巷2弄1號 | 劉清諒 | 85944418 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860892600) |
劉清榮自營計程車行 臺中市北區頂厝里衛道路210巷30弄2號一樓 | 劉清榮 | 00013477 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
劉清龍自營計程車行 新北市三重區長元街96之5號?7樓 | 劉清龍 | 01138427 | 核准設立 - 獨資 |
劉清華自營計程車行 臺北市士林區中山北路5段505巷36號 | 劉清華 | 01835438 | 撤銷 - 獨資 |
劉清年自營計程車行 新北市三重區三和路?7段390巷?77號?7樓 | 劉清年 | 02186880 | 核准設立 - 獨資 |
劉清江個人計程車行 桃園縣大園鄉和平村11鄰2號 | 劉清江 | 02624517 | 核准設立 - 獨資 |
劉清祥電器行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮舊社里2鄰25之9號 | 負責人: 劉清祥 | 統編: 02904622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031000837) |
劉清洪自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區5權街32巷19之2號 | 負責人: 劉清洪 | 統編: 34651023 | 核准設立 - 獨資 |
劉清諒自營計程車行 登記地址: 高雄市鳥松區坔埔里同富街132巷2弄1號 | 負責人: 劉清諒 | 統編: 85944418 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860892600) |
劉清榮自營計程車行 登記地址: 臺中市北區頂厝里衛道路210巷30弄2號一樓 | 負責人: 劉清榮 | 統編: 00013477 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
劉清龍自營計程車行 登記地址: 新北市三重區長元街96之5號?7樓 | 負責人: 劉清龍 | 統編: 01138427 | 核准設立 - 獨資 |
劉清華自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段505巷36號 | 負責人: 劉清華 | 統編: 01835438 | 撤銷 - 獨資 |
劉清年自營計程車行 登記地址: 新北市三重區三和路?7段390巷?77號?7樓 | 負責人: 劉清年 | 統編: 02186880 | 核准設立 - 獨資 |
劉清江個人計程車行 登記地址: 桃園縣大園鄉和平村11鄰2號 | 負責人: 劉清江 | 統編: 02624517 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉清 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|