王怡堯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王怡堯的職稱是董事長, 持有股份數是8333333, 公司名稱是禾利有限公司, 統一編號是79806472.
董監事資料集 資料集的 王怡堯 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王怡堯 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2566667 | 所代表法人: | 禾利有限公司 | 統一編號: 79806472 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 禾利有限公司 | 統一編號: 79806472 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2566667 | 所代表法人: | 禾利有限公司 | 統一編號: 79806472 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 禾利有限公司 | 統一編號: 79806472 |
[ 搜尋所有相關: 王怡堯 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 79806472 | 電話號碼: 07-7103618 | 高雄市前鎮區沱江街122號8樓之2 |
統一編號: 79806472 | 電話號碼: 07-7103618 | 高雄市前鎮區沱江街122號8樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 王怡堯 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 禾利 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 禾利 ...) | 燈號: 紅燈 | 更新日期: 2013/06/20 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2014/10/17 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/08/22 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2014/08/20 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
| 燈號: 紅燈 | 更新日期: 2017/04/27 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
| 英文品名: PLURYLE "LEO" | 許可證字號: 衛署藥輸字第005359號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1984/12/31 | 註銷理由: 安用科更新資料 | 有效日期: 1986/02/03 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 利尿、心臟衰弱、肝硬化及腎臟疾病所引起之水腫、高血壓 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: BENDROFLUMETHIAZIDE (BENDROFLUAZIDE) | 製造商名稱: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: BIOSTERIL M 20 | 許可證字號: 衛署藥輸字第006159號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/04/30 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 1985/07/16 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 腦壓下降、利尿劑 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: MANNITOL | 製造商名稱: BIOTEST PHARMA GMBH @ 全部藥品許可證資料集 |
| 廠名: Human Bioplazma LLC | 發文字號: 部授食字第1046000994號 | 註銷日期: 104.1.19 | 代理商: 禾利行股份有限公司 | 原因: 自請註銷 @ 國外工廠GMP核備事項註銷 |
燈號: 紅燈 | 更新日期: 2013/06/20 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2014/10/17 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/08/22 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2014/08/20 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
燈號: 紅燈 | 更新日期: 2017/04/27 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
英文品名: PLURYLE "LEO" | 許可證字號: 衛署藥輸字第005359號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1984/12/31 | 註銷理由: 安用科更新資料 | 有效日期: 1986/02/03 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 利尿、心臟衰弱、肝硬化及腎臟疾病所引起之水腫、高血壓 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: BENDROFLUMETHIAZIDE (BENDROFLUAZIDE) | 製造商名稱: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: BIOSTERIL M 20 | 許可證字號: 衛署藥輸字第006159號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/04/30 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 1985/07/16 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 腦壓下降、利尿劑 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: MANNITOL | 製造商名稱: BIOTEST PHARMA GMBH @ 全部藥品許可證資料集 |
廠名: Human Bioplazma LLC | 發文字號: 部授食字第1046000994號 | 註銷日期: 104.1.19 | 代理商: 禾利行股份有限公司 | 原因: 自請註銷 @ 國外工廠GMP核備事項註銷 |
[ 搜尋所有 禾利 ... ]
根據姓名 王怡堯 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 王怡堯 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 柔詩美針織股份有限公司 | 統一編號: 16997635 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 赫銳特科技股份有限公司 | 統一編號: 25172943 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 不然咧影像製作有限公司 | 統一編號: 83176932 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 233118 | 所代表法人: | 詩肯股份有限公司 | 統一編號: 89403884 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 吉鴻貿易股份有限公司 | 統一編號: 89534555 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 柔詩美針織股份有限公司 | 統一編號: 16997635 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 赫銳特科技股份有限公司 | 統一編號: 25172943 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 不然咧影像製作有限公司 | 統一編號: 83176932 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 233118 | 所代表法人: | 詩肯股份有限公司 | 統一編號: 89403884 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 吉鴻貿易股份有限公司 | 統一編號: 89534555 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王怡堯 ... ]
家禾利國際貿易有限公司 | 地址: 台中市北屯區太原路三段435號3樓 | 電話: 04-2233-8255 |
禾利有限公司 | 地址: 高雄市新興區民生一路206號11樓之1 | 電話: 07-229-9698 |
禾利有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區中華五路789號C34之C36 | 電話: 07-823-3668 |
禾利有限公司 | 地址: 新北市汐止區康寧街751巷13號B4樓 | 電話: 02-2691-5253 |
禾利有限公司 | 地址: 新北市汐止區伯爵街12巷24弄3號4樓 | 電話: 02-8691-5776 |
禾利實業有限公司 | 地址: 台北市大同區重慶北路三段113巷57號1樓 | 電話: 02-2594-8195 |
名稱 禾利 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 禾利)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾利投資企業有限公司 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路73號 | 蕭牡丹 | 45056387 | 核准設立 |
禾利康商行 桃園市中壢區新街里慈惠一街152號一樓 | 黃睿禾 | 82247092 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109018567) |
禾利企業行 高雄市鳳山區保泰路324號7樓 | 林穗利 | 82747765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861380600) |
禾利歡有限公司 臺中市太平區新興二街36號1樓 | 何俊賢 | 90433921 | 核准設立 |
禾利行股份有限公司 臺北市松山區敦化北路311號3樓 | 柯麗嬌 | 03126405 | 核准設立 |
禾利實業有限公司 臺北市大同區重慶北路3段113巷57號1樓 | 陳玉璋 | 07734696 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-10) |
禾利髮妍舍名店 高雄市楠梓區建楠路185號 | 王怡榕 | 10236292 | 核准設立 - 獨資 |
康禾利威企業有限公司 臺中市南區美村路二段279號1樓 | 徐佩鳳 | 12643746 | 核准設立 |
禾利投資企業有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路73號 | 負責人: 蕭牡丹 | 統編: 45056387 | 核准設立 |
禾利康商行 登記地址: 桃園市中壢區新街里慈惠一街152號一樓 | 負責人: 黃睿禾 | 統編: 82247092 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109018567) |
禾利企業行 登記地址: 高雄市鳳山區保泰路324號7樓 | 負責人: 林穗利 | 統編: 82747765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861380600) |
禾利歡有限公司 登記地址: 臺中市太平區新興二街36號1樓 | 負責人: 何俊賢 | 統編: 90433921 | 核准設立 |
禾利行股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路311號3樓 | 負責人: 柯麗嬌 | 統編: 03126405 | 核准設立 |
禾利實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段113巷57號1樓 | 負責人: 陳玉璋 | 統編: 07734696 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-10) |
禾利髮妍舍名店 登記地址: 高雄市楠梓區建楠路185號 | 負責人: 王怡榕 | 統編: 10236292 | 核准設立 - 獨資 |
康禾利威企業有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段279號1樓 | 負責人: 徐佩鳳 | 統編: 12643746 | 核准設立 |
[ 查詢所有 禾利 ... ]
姓名 王怡堯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王怡堯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
布萊爾專業錄影工作室 新北市板橋區溪北路41號(2樓)(現場僅供辦公室使用) | 王怡堯 | 10085858 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1068111947) |
星宏工程行 臺南市東區崇文里生產路367巷2之3號4樓 | 王怡堯 | 10158514 | 核准設立 - 獨資 |
信丞土木包工業 雲林縣斗南鎮僑真里南昌西路220巷4弄22號1樓 | 王怡堯 | 14167368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110107302) |
城市獵人玩具模型專賣店 雲林縣斗六市鎮東里文化路一一九號一F | 王怡堯 | 77811793 | 撤銷 - 獨資 |
禾利有限公司 高雄市前鎮區沱江街122號8樓之2 | 王怡堯 | 79806472 | 核准設立 |
桂園川菜舘 高雄市鹽埕區復華里大智路122號 | 王怡堯 | 79839993 | 廢止 - 合夥 |
不然咧影像製作有限公司 新北市板橋區溪北路41號 | 王怡堯 | 83176932 | 核准設立 |
慶昌蔘藥行 臺南市學甲區明宜里中正路261號1樓 | 王怡堯 | 87686725 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110032458) |
布萊爾專業錄影工作室 登記地址: 新北市板橋區溪北路41號(2樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 王怡堯 | 統編: 10085858 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1068111947) |
星宏工程行 登記地址: 臺南市東區崇文里生產路367巷2之3號4樓 | 負責人: 王怡堯 | 統編: 10158514 | 核准設立 - 獨資 |
信丞土木包工業 登記地址: 雲林縣斗南鎮僑真里南昌西路220巷4弄22號1樓 | 負責人: 王怡堯 | 統編: 14167368 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110107302) |
城市獵人玩具模型專賣店 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里文化路一一九號一F | 負責人: 王怡堯 | 統編: 77811793 | 撤銷 - 獨資 |
禾利有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區沱江街122號8樓之2 | 負責人: 王怡堯 | 統編: 79806472 | 核准設立 |
桂園川菜舘 登記地址: 高雄市鹽埕區復華里大智路122號 | 負責人: 王怡堯 | 統編: 79839993 | 廢止 - 合夥 |
不然咧影像製作有限公司 登記地址: 新北市板橋區溪北路41號 | 負責人: 王怡堯 | 統編: 83176932 | 核准設立 |
慶昌蔘藥行 登記地址: 臺南市學甲區明宜里中正路261號1樓 | 負責人: 王怡堯 | 統編: 87686725 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110032458) |
[ 查詢所有 王怡堯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|